KRS 0000071163
NIP1181623968
REGON01738946000000
Nazwa"BE4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"
Krótka nazwaBE4
Data rejestracji 04 sty 2002 (23 lata temu) 04 sty 2002
Data usunięcia 04 gru 2007 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PADEREWSKIEGO, 8, POZNAŃ, 61-770, POZNAŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 837000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (31)
#7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7430Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7440Z REKLAMA #7484B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #6713Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7031Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI #7110Z WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH #7133Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH I SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO #7134Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ #7210Z DORADZTWO W ZAKRESIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO #7220Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA #7230Z PRZETWARZANIE DANYCH #7240Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH #7250Z KONSERWACJA I NAPRAWA MASZYN BIUROWYCH, KSIĘGUJĄCYCH I LICZĄCYCH #7260Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ #7320A PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK EKONOMICZNYCH #7320B PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRAWNYCH #7413Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7414B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #7415Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM HOLDINGAMI #7484A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAW #9305Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #5114Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW #5116Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH, ODZIEŻY, OBUWIA I ARTYKUŁÓW SKÓRZANYCH #5118Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY OKREŚLONEGO TOWARU LUB OKREŚLONEJ GRUPY TOWARÓW, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #5119Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #5141Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH #5142Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA #5155Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH #5170B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIE WYSPECJALIZOWANAWspólnik
2002-01-04
2003-10-31
20 UDZIAŁÓW PO 1.000,00 ZŁOTYCH KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.000,00 ZŁOTYCH
59063620600000
ZENON MARIAN KOMAR
Wspólnik
2002-01-04
2003-10-31
40 UDZIAŁÓW PO 1000,00 ZŁOTYCH KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 40.000,00 ZŁOTYCH
ANDRZEJ JANUSZ WYGLĄDAŁA
Wspólnik
2003-10-31
2006-12-18
349 (TRZYSTA CZTERDZIEŚCI DZIEWIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 349.000 (TRZYSTA CZTERDZIEŚCI DZIEWIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH
Wspólnik
2003-10-31
2005-01-24
187 (STO OSIEMDZIESIĄT SIEDEM) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 187.000 (STO OSIEMDZIESIĄT SIEDEM TYSIĘCY) ZŁOTYCH
59001743700000
ADAM JOSEPH MICHON
Wspólnik
2003-10-31
2006-12-18
279 (DWIEŚCIE SIEDEMDZIESIĄT DZIEWIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 279.000 (DWIEŚCIE SIEDEMDZIESIĄT DZIEWIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH
MARIUSZ PIOTR MACIEJEK
Wspólnik
2005-01-24
2006-12-18
88 (OSIEMDZIESIĄT OSIEM) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 88.000 (OSIEMDZIESIĄT OSIEM TYSIĘCY) ZŁOTYCH
PIOTR ZDZISŁAW ADAMCZYK
Wspólnik
2005-01-24
2006-12-18
121 (STO DWADZIEŚCIA JEDEN) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 121.000 (STO DWADZIEŚCIA JEDEN TYSIĘCY) ZŁOTYCH
Wspólnik
2006-12-18
2007-12-04
837 (OSIEMSET TRZYDZIEŚCI SIEDEM) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 837.000 (OSIEMSET TRZYDZIEŚCI SIEDEM TYSIĘCY) ZŁOTYCH
63095595500000
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiŁĄCZNIE PREZES I CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI
ADAM JOSEPH MICHON
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-05-20
2006-11-06
ARTUR WŁADYSŁAW BRYZEK
WICEPREZES ZARZĄDU
2003-10-31
2004-05-20
ARTUR WŁADYSŁAW BRYZEK
PREZES ZARZĄDU
2004-05-20
2006-11-06
GRZEGORZ LECH MAJ
WICEPREZES ZARZĄDU
2006-11-06
2007-06-11
PIOTR KARMELITA
PREZES ZARZĄDU
2006-11-06
2007-12-04
RAFAŁ MARIA DROZDOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-06-11
2007-12-04
PIOTR ADAMCZYK
PREZES ZARZĄDU
2002-01-04
2002-06-14
MARIUSZ PIOTR MACIEJEK
PREZES ZARZĄDU
2002-06-14
2003-10-31
ADAM JOSEPH MICHON
PREZES ZARZĄDU
2003-10-31
2004-05-20
2002-01-04
2003-04-30
"THREAD INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"
2002-01-04
2003-04-30
POLNA, 2, ŁOMIANKI, 05-092, ŁOMIANKI, POLSKA
2003-04-30
2004-07-06
WARSZAWSKA, 59, BIAŁYSTOK, 15-062, BIAŁYSTOK, POLSKA
2004-07-06
2004-09-09
KONSTYTUCJI 3-GO MAJA, 32, BIAŁYSTOK, 15-776, BIAŁYSTOK, POLSKA
2004-09-09
2006-12-18
OGRODNICZKI, 2, BIAŁYSTOK, 15-763, BIAŁYSTOK, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie