KRS 0000021359
NIP5272177028
REGON01324883300000
NazwaAVIVA INVESTORS POLAND SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI
Krótka nazwaAVIVA INVESTORS POLAND
Data rejestracji 29 cze 2001 (23 lata temu) 29 cze 2001
Data usunięcia 21 paź 2016 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres DOMANIEWSKA, 44, WARSZAWA, 02-672, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 2400000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 2400000,00 PLN
Wartość nominalna akcji2000,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji1200
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6630Z 1. PRZEDMIOTEM DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI JEST PROWADZENIE, ZGODNIE Z USTAWĄ O OBROCIE INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI, DZIAŁALNOŚCI MAKLERSKIEJ POLEGAJĄCEJ NA ZARZĄDZANIU PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH. 2. PRZEDMIOTEM DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI MOŻE BYĆ RÓWNIEŻ WYKONYWANIE WSZELKICH CZYNNOŚCI, KTÓRE ZGODNIE Z USTAWĄ O OBROCIE INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI, FIRMA INWESTYCYJNA MOŻE WYKONYWAĆ ZA ZEZWOLENIEM KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO ORAZ CZYNNOŚCI, KTÓRE ZGODNIE Z USTAWĄ WYMIENIONĄ POWYŻEJ, MOGĄ BYĆ WYKONYWANE PRZEZ FIRMĘ BEZ ZEZWOLENIA KOMISJI NADZORU FINANSOWGO.ROY KEMP
Członek Organu Nadzoru
2001-06-29
2002-08-22
JOHANNES FRANCISCUS VAN DE VEER
Członek Organu Nadzoru
2001-06-29
2003-04-11
MALCOLM LE MAY
Członek Organu Nadzoru
2002-08-22
2003-04-11
MARK WEBB
Członek Organu Nadzoru
2002-08-22
2006-02-16
KEITH JONES
Członek Organu Nadzoru
2003-04-11
2007-01-10
DEAN ANDREW STANNARD
Członek Organu Nadzoru
2003-04-11
2004-05-21
KATHERINE GARRETT COX
Członek Organu Nadzoru
2004-05-21
2007-03-23
DAVID WATSON
Członek Organu Nadzoru
2004-05-21
2007-10-02
CHEICK TIDJANE THIAM
Członek Organu Nadzoru
2006-02-16
2007-11-30
CHRISTOPHER MILES OGLETHORPE
Członek Organu Nadzoru
2007-04-19
2009-02-19
ROBERT TADEUSZ BODNER
Prokurent
2001-06-29
2003-02-10
ŁĄCZNA
TYMOTEUSZ ZYGMUNT PALECZNY
Prokurent
2003-02-10
2003-04-11
ŁĄCZNA
TYMOTEUSZ ZYGMUNT PALECZNY
Likwidator
2015-06-16
2016-10-21
MAREK CZESŁAW PRZYBYLSKI
Likwidator
2015-06-16
2016-10-21
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
ADAM JOSEPH MICHON
PREZES ZARZĄDU
2001-06-29
2003-02-17
MAREK CZESŁAW PRZYBYLSKI
WICEPREZES ZARZADU
2001-06-29
2003-05-23
MAREK CZESŁAW PRZYBYLSKI
PREZES ZARZĄDU
2003-05-23
2015-06-16
IAN AINSCOW
WICEPREZES ZARZĄDU
2001-06-29
2005-12-29
TYMOTEUSZ ZYGMUNT PALECZNY
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-04-11
2004-03-26
TYMOTEUSZ ZYGMUNT PALECZNY
WICEPREZES ZARZĄDU
2004-03-26
2015-06-16
2001-06-29
2008-09-29
COMMERCIAL UNION INVESTMENT MANAGEMENT (POLSKA)
2008-09-29
2015-06-16
AVIVA INVESTORS POLAND SPÓŁKA AKCYJNA
2001-06-29
2004-05-21
AL. JANA PAWŁA II, 23, WARSZAWA, 00-854, WARSZAWA, POLSKA
2004-05-21
2011-06-28
PROSTA, 70, WARSZAWA, 00-838, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie