KRS 0000011017
NIP8971553438
REGON93115295300000
NazwaAVIVA INVESTORS POLAND TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaAVIVA INVESTORS POLAND TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH
Data rejestracji 09 maj 2001 (23 lata temu) 09 maj 2001
Data usunięcia 09 sie 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. INFLANCKA, 4B, WARSZAWA, 00-189, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 12250000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 12250000,00 PLN
Wartość nominalna akcji10,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji1225000
Dane podatkowe
NIP 8971553438
data rejestracji 31 gru 2003
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 30 cze 2022
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6630Z 1. PRZEDMIOTEM DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI JEST PROWADZENIE, ZGODNIE Z USTAWĄ O OBROCIE INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI, DZIAŁALNOŚCI MAKLERSKIEJ POLEGAJĄCEJ NA ZARZĄDZANIU PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH. 2. PRZEDMIOTEM DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI MOŻE BYĆ RÓWNIEŻ WYKONYWANIE WSZELKICH CZYNNOŚCI, KTÓRE ZGODNIE Z USTAWĄ O OBROCIE INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI, FIRMA INWESTYCYJNA MOŻE WYKONYWAĆ ZA ZEZWOLENIEM KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO ORAZ CZYNNOŚCI, KTÓRE ZGODNIE Z USTAWĄ WYMIENIONĄ POWYŻEJ, MOGĄ BYĆ WYKONYWANE PRZEZ FIRMĘ BEZ ZEZWOLENIA KOMISJI NADZORU FINANSOWGO.Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (1)
#6630Z 1. PRZEDMIOTEM DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI JEST PROWADZENIE, ZGODNIE Z USTAWĄ O OBROCIE INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI, DZIAŁALNOŚCI MAKLERSKIEJ POLEGAJĄCEJ NA ZARZĄDZANIU PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH. 2. PRZEDMIOTEM DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI MOŻE BYĆ RÓWNIEŻ WYKONYWANIE WSZELKICH CZYNNOŚCI, KTÓRE ZGODNIE Z USTAWĄ O OBROCIE INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI, FIRMA INWESTYCYJNA MOŻE WYKONYWAĆ ZA ZEZWOLENIEM KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO ORAZ CZYNNOŚCI, KTÓRE ZGODNIE Z USTAWĄ WYMIENIONĄ POWYŻEJ, MOGĄ BYĆ WYKONYWANE PRZEZ FIRMĘ BEZ ZEZWOLENIA KOMISJI NADZORU FINANSOWGO.ROBERT PAUL HÖRBERG
Beneficjent
1979-10-16
MAREK WIERZBOŁOWSKI
zgłaszający - prokurent
TYMOTEUSZ ZYGMUNT PALECZNY
Beneficjent
EWA BOŻENA BECHTA
Prokurent
2001-05-09
2002-01-31
ŁĄCZNA
MAREK WIERZBOŁOWSKI
Prokurent
2015-04-29
2022-08-09
PROKURA SAMOISTNA
RAFAŁ TADEUSZ JANCZYK
Prokurent
2022-01-17
2022-08-09
PROKURA SAMOISTNA
HUBERT SZCZEPANIK
Prokurent
2014-04-14
2015-06-18
PROKURA SAMOISTNA
WIOLETTA MORAWSKA
Prokurent
2020-05-07
2021-06-25
PROKURA SAMOISTNA
GRZEGORZ WŁADYSŁAW LATAŁA
Prokurent
2022-01-17
2022-08-09
PROKURA SAMOISTNA
TOMASZ PIOTR BELKA
Członek Organu Nadzoru
2003-04-15
2007-03-06
MACIEJ KRZYSZTOF JANKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-07-23
2015-03-30
STEPHEN ANTONIO MARINI
Członek Organu Nadzoru
2005-11-30
2009-01-30
ADAM JACEK USZPOLEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2007-03-06
2022-01-17
DOMINIKA GRAŻYNA KRAŚKO BIAŁEK
Członek Organu Nadzoru
2009-01-30
2012-12-07
ELŻBIETA JOLANTA WÓJCIK
Członek Organu Nadzoru
2012-12-31
2016-01-11
MARK VERSEY
Członek Organu Nadzoru
2014-11-15
2018-12-11
NEVILLE PATRICK
Członek Organu Nadzoru
2015-03-30
2015-09-04
THOMAS RUEDEL
Członek Organu Nadzoru
2015-03-30
2022-01-17
PAUL JOHN GRIMSHARE
Członek Organu Nadzoru
2015-12-15
2017-01-27
ROBERT PAUL HÖRBERG
Beneficjent
OSOBA SPRAWUJĄCA FUNKCJE KIEROWNICZE
TYMOTEUSZ ZYGMUNT PALECZNY
Beneficjent
OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA TOWARZYSTWA, W TYM DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU TOWARZYSTWA UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
ADAM JOSEPH MICHON
PREZES ZARZĄDU
2001-05-09
2002-01-31
MAREK CZESŁAW PRZYBYLSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2001-05-09
2002-01-31
MAREK CZESŁAW PRZYBYLSKI
PREZES ZARZĄDU
2002-01-31
2022-05-06
JACEK KORONKIEWICZ
WICEPREZES ZARZĄDU
2001-05-09
2006-02-14
TYMOTEUSZ ZYGMUNT PALECZNY
WICEPREZES ZARZĄDU
2006-02-14
2022-08-09
ROBERT PAUL HÖRBERG
PREZES ZARZĄDU
2022-05-06
2022-08-09
1979-10-16
2001-05-09
2009-05-29
COMMERCIAL UNION POLSKA - TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA
2001-05-09
2001-06-07
OFIAR OŚWIĘCIMSKICH, 41/43, WROCŁAW, 50-950, WROCŁAW, POLSKA
2001-06-07
2004-05-13
JANA PAWŁA II, 25, WARSZAWA, 00-854, WARSZAWA, POLSKA
2004-05-13
2011-06-30
PROSTA, 70, WARSZAWA, 00-838, WARSZAWA, POLSKA
2011-06-30
2016-09-13
DOMANIEWSKA, 44, WARSZAWA, 02-672, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie