KRS 0000027325
NIP5262459239
REGON01637776100000
NazwaNATIONALE-NEDERLANDEN USŁUGI FINANSOWE SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaNATIONALE-NEDERLANDEN USŁUGI FINANSOWE
Data rejestracji 19 lip 2001 (23 lata temu) 19 lip 2001
Data usunięcia 21 lis 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres TOPIEL, 12, WARSZAWA, 00-342, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 10120000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 10120000,00 PLN
Wartość nominalna akcji500,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji20240
Dane podatkowe
NIP 5262459239
data rejestracji 27 lip 2000
status Czynny
94103015080000000501704008
BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn
Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA
94105000861000009031161590
INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych
ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA
98105000861000002322829116
INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych
ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA
10105017641000002272054640
INGBSK Placówka bankowa w Gdańsku, al. Grunwaldzka 56
al. Grunwaldzka 56 80-241 Gdańsk POLSKA
41105015201000002271786358
INGBSK Oddział w Poznaniu, ul. Półwiejska 2
ul. Półwiejska 2 66-446 Poznań POLSKA
27105000861000002273640918
INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych
ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA
40105017641000002271811503
INGBSK Placówka bankowa w Gdańsku, al. Grunwaldzka 56
al. Grunwaldzka 56 80-241 Gdańsk POLSKA
67105011391000002272447869
INGBSK Oddział w Bydgoszczy, ul. Mostowa 2
ul. Mostowa 2 85-110 Bydgoszcz POLSKA
33105015751000002295628990
INGBSK Oddział we Wrocławiu ul. Szewska 72
ul. Szewska 72 50-121 Wrocław POLSKA
31105012141000002271846541
INGBSK Placówka bankowa w Katowicach, ul. Sokolska 34
ul. Sokolska 34 40-086 Katowice POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6622Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #4799Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANEALEKSANDRA PASZKIEWICZ
Prokurent
2018-09-07
2018-09-26
PROKURA ŁĄCZNA DO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI WYŁĄCZNIE WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
ZBIGNIEW ANDRZEJ HOJKA
Prokurent
2001-12-28
2005-02-21
SAMOISTNA
ZBIGNIEW JÓZEF ROSZEWSKI
Prokurent
2017-07-28
2018-11-21
PROKURA ŁĄCZNA DO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI WYŁĄCZNIE WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
AGNIESZKA MARIA CHOJNACKA
Prokurent
2018-09-07
2018-11-21
PROKURA ŁĄCZNA DO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI WYŁĄCZNIE WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
KRZYSZTOF STUPNICKI
Członek Organu Nadzoru
2001-07-19
2002-10-29
HAN WIENBELT
Członek Organu Nadzoru
2001-07-19
2004-07-22
DICK OKHUIJSEN
Członek Organu Nadzoru
2002-10-29
2004-07-22
ALBERT VAN METEREN
Członek Organu Nadzoru
2002-10-29
2004-07-22
BRUNON BARTKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2004-07-22
2010-01-22
FRANCISCUS POUWEL
Członek Organu Nadzoru
2004-07-22
2005-02-09
ALEXANDER RINNOOY KAN
Członek Organu Nadzoru
2004-07-22
2005-02-09
KEES TUIJNMAN
Członek Organu Nadzoru
2005-02-09
2007-01-29
MICHAŁ SZCZUREK
Członek Organu Nadzoru
2005-02-09
2010-05-14
RIGT HEIN KLIPHUIS
Członek Organu Nadzoru
2006-04-06
2011-01-26
LIWIA BOGNA KWIECIEŃ
Beneficjent
ANITA BOGUSZ
Beneficjent
EDYTA JUSTYNA FUNDOWICZ
Beneficjent
JACEK KORONKIEWICZ
Beneficjent
PAWEŁ KACPRZYK
Beneficjent
JACEK KORONKIEWICZ
zgłaszający - członek zarządu
ZBIGNIEW JÓZEF ROSZEWSKI
zgłaszający - prokurent
MAGDALENA KRYSTYNA MACKO-GIZIŃSKA
Beneficjent
ANDRZEJ MIRON
Beneficjent
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ORAZ DO PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: 1) DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE, 2) CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, 3) DWAJ PROKURENCI DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE.
NICOLAAS WILLEM KOOT
PREZES ZARZĄDU
2001-07-19
2001-12-28
MIROSŁAW KALISKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2001-07-19
2001-09-13
CHARLES THOMPSON
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-09-13
2002-05-11
MEREL ENGELBERT VAN BEVERVOORDE
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-12-28
2003-01-20
CORNELIS DEN BOER
PREZES ZARZĄDU
2002-10-29
2003-11-06
MICHAŁ JAN SZCZUREK
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-10-29
2004-10-22
JERZY STREMLAU
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-10-29
2006-12-21
MARCUS CORNELIS VAN DER PLOEG
PREZES ZARZĄDU
2003-11-06
2008-05-19
ANDRZEJ JACEK SIERADZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-06-14
2010-10-19
WOJCIECH SASS
PREZES ZARZĄDU
2015-10-28
2018-10-25
2001-07-19
2001-09-13
"NATIONALE-NEDERLANDEN EMPLOYEE BENEFITS POLSKA" - SPÓŁKA AKCYJNA
2001-09-13
2002-10-29
ING FINANCIAL SERVICES SPÓŁKA AKCYJNA
2002-10-29
2008-04-04
ING NATIONALE-NEDERLANDEN POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
2008-04-04
2015-07-20
ING USŁUGI FINANSOWE SPÓŁKA AKCYJNA
2001-07-19
2011-11-29
LUDNA, 2, WARSZAWA, 00-406, WARSZAWA, POLSKA
2011-11-29
2017-09-21
TOPIEL, 12, WARSZAWA, 00-342, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie