KRS 0000616572
NIP5252658150
REGON36438376600000
NazwaKROSNO GLASS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaKROSNO GLASS
Data rejestracji 05 maj 2016 (8 lat temu) 05 maj 2016
Data usunięcia 11 lip 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. TYSIĄCLECIA, 13, KROSNO, 38-400, KROSNO, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 25000000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5252658150
data rejestracji 11 maj 2016
status Czynny
04109028510000000133162706
SANPL 35 Oddział w Warszawie
ul. Marszałkowska 142 00-061 Warszawa POLSKA
13105015621000009031017313
INGBSK Oddział w Tarnowie, ul. Krakowska 46
ul. Krakowska 46 33-100 Tarnów POLSKA
27109028510000000133178200
SANPL 35 Oddział w Warszawie
ul. Marszałkowska 142 00-061 Warszawa POLSKA
29109028510000000133319978
SANPL 35 Oddział w Warszawie
ul. Marszałkowska 142 00-061 Warszawa POLSKA
34102043910000680202063303
PKO Oddział 1 w Rzeszowie
ul. 3 Maja 23 35-030 Rzeszów POLSKA
34109028510000000133162748
SANPL 35 Oddział w Warszawie
ul. Marszałkowska 142 00-061 Warszawa POLSKA
57102043910000610202063329
PKO Oddział 1 w Rzeszowie
ul. 3 Maja 23 35-030 Rzeszów POLSKA
65105015621000009031017347
INGBSK Oddział w Tarnowie, ul. Krakowska 46
ul. Krakowska 46 33-100 Tarnów POLSKA
70105015621000009031017354
INGBSK Oddział w Tarnowie, ul. Krakowska 46
ul. Krakowska 46 33-100 Tarnów POLSKA
70109028510000000147172780
SANPL 35 Oddział w Warszawie
ul. Marszałkowska 142 00-061 Warszawa POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2313Z PRODUKCJA SZKŁA GOSPODARCZEGOPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#7219Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #4759Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4611Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PŁODÓW ROLNYCH, ŻYWYCH ZWIERZĄT, SUROWCÓW DLA PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO I PÓŁPRODUKTÓW #4644Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW PORCELANOWYCH, CERAMICZNYCH I SZKLANYCH ORAZ ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH #4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4799Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI #4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET #4778Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACHMARLIN BRANDS EUROPE LTD
Wspólnik
2016-07-13
2018-07-11
500.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000.000,00 ZŁ
Wspólnik
2016-05-05
2016-07-13
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ
14746153700000
KRZYSZTOF CARUK
Prokurent
2016-11-23
2018-07-11
PROKURA SAMOISTNA I JEDNOOSOBOWA
PIOTR KRAWCZYK
Członek Organu Nadzoru
2016-12-07
2018-07-11
JOHAN BOTHA
Członek Organu Nadzoru
2017-04-25
2018-07-11
GREG KERR
Członek Organu Nadzoru
2016-12-07
2017-04-25
ADAM MATEUSZ PIETRUSZKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2016-12-07
2018-07-11
TOMASZ POTAPCZUK
Członek Organu Nadzoru
2016-12-07
2018-07-11
PAWEŁ GŁODEK
Beneficjent
AGNIESZKA WOŻNIAK
zgłaszający - prokurent
PAWEŁ GŁODEK
Beneficjent
OSOBA FIZYCZNA SPRAWUJACA KONTROLĘ NAD BENEFICJENTEM RZECZYWISTYM JEDYNEGO AKCJONARIUSZA SPÓŁKI TJ.OPEN LIFE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ŻYCIE S.A.,KTÓRY TOBENEFICJENT POSIADA WIĘCEJ NIŻ 25% W OGÓLNEJ LICZBIE CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH WYEMITOWANYCH PRZEZ FUNDUSZ (JEDYNEGO AKCJONARIUSZA).
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiSPÓŁKA REPREZENTOWANA JEST PRZEZ PREZESA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO ŁĄCZNIE Z WICEPREZESEM ZARZĄDU LUB Z CZŁONKIEM ZARZĄDU, LUB PRZEZ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU (W TYM TAKŻE PRZEZ PREZESA LUB WICEPREZESA) DZIAŁAJĄCEGO ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. JEŻELI ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z JEDNEGO CZŁONKA, JEST ON UPRAWNIONY DO JEDNOOSOBOWEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI.
HENRYK JERZY BENEDYKT ZIMMERMANN
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-05-05
2016-07-13
ADAM MATEUSZ PIETRUSZKIEWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-07-13
2016-11-23
PIOTR KANDEFER
WICEPREZES ZARZĄDU
2017-01-25
2018-07-11
ROBERT DERKACZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-06-14
2018-07-11
DARIUSZ GAWROŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2016-11-23
2017-01-25
PAWEŁ HENRYK SZYMAŃSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2016-11-23
2017-01-25
PAWEŁ HENRYK SZYMAŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2017-01-25
2018-07-11
2016-05-05
2016-07-13
TADCASTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2016-05-05
2016-07-13
UL. GRZYBOWSKA, 2, WARSZAWA, 00-131, WARSZAWA, POLSKA
2016-07-13
2016-09-22
UL. GRZYBOWSKA, 5A, WARSZAWA, 00-132, WARSZAWA, POLSKA
Opracowanie niskoodpadowej technologii wytwarzania wyrobów szklanych o podwyższonej wytrzymałości
31 770 600,00 zł
12 783 858,75 zł
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
1.1. Projekty B+R przedsiębiorstw
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
2014 - 2020
Więcej informacjiData ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie