KRS 0000526278
NIP5252596868
REGON14746153700000
NazwaBLACKSTONES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ HOLDINGS SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaBLACKSTONES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ HOLDINGS
Data rejestracji 06 paź 2014 (10 lat temu) 06 paź 2014
Data usunięcia 20 lis 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres UL. GRZYBOWSKA, 2, WARSZAWA, 00-131, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 5252596868
data rejestracji 09 paź 2014
status Czynny
20114020620000321741001003
mBank III Oddział Korporacyjny Warszawa
ul. Ostrobramska 95 04-118 Warszawa POLSKA
47114020620000321741001002
mBank III Oddział Korporacyjny Warszawa
ul. Ostrobramska 95 04-118 Warszawa POLSKA
74114020620000321741001001
mBank III Oddział Korporacyjny Warszawa
ul. Ostrobramska 95 04-118 Warszawa POLSKA
90114020620000321741001004
mBank III Oddział Korporacyjny Warszawa
ul. Ostrobramska 95 04-118 Warszawa POLSKA
63114020620000321741001005
mBank III Oddział Korporacyjny Warszawa
ul. Ostrobramska 95 04-118 Warszawa POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH #7021Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA #58 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE WYDAWNICTW #63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #78 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE POŚREDNICTWA PRACY #82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #96 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWAWspólnik
2014-10-06
2021-09-03
38488953300000
Wspólnik
2021-09-03
2021-11-20
38488953300000
KATARZYNA MARIANNA KOWALCZYK
zgłaszający - członek zarządu
PAULINA KATARZYNA KAŹMIEROWSKA
zgłaszający - członek zarządu
DHARMA TEJA IGNACIO JAYANTI
Beneficjent
1968-10-21
DHARMA TEJA IGNACIO JAYANTI
Beneficjent
OSOBA FIZYCZNA SPRAWUJĄCA POŚREDNIO KONTROLĘ NAD ZGŁASZANĄ SPÓŁKĄ POPRZEZ UPRAWNIENIA POSIADANE W CORSAIR CAPITAL UMOŻLIWIAJĄCE WYWIERANIE DECYDUJĄCEGO WPŁYWU NA CZYNNOŚCI LUB DZIAŁANIA PODEJMOWANE PRZEZ ZGŁASZANĄ SPÓŁKĘ I INNE SPÓŁKI ZALEŻNE CORSAIR CAPITAL - DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY DYSPONUJĄCY 100% OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW W CORSAIR CAPITAL PARTNERS GROUP, LTD., KTÓRA SPRAWUJE POŚREDNIĄ KONTROLĘ NAD BLACKSTONES SP. Z O.O., KTÓRA POSIADA 99.917% UDZIAŁÓW W ZGŁASZANEJ SPÓŁCE
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiSPÓŁKA REPREZENTOWANA JEST PRZEZKOMPLEMENTARIUSZA DZIAŁAJĄCEGO SAMODZIELNIE. KOMPLEMENTARIUSZEM SPÓŁKI JEST BLACKSTONES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KTÓRA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ CZŁONKA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO SAMODZIELNIE.
Członek Organu Reprezentacji
2014-10-06
2021-11-20
14155637200000
2014-10-06
2016-06-03
WYBRZEŻE KOŚCIUSZKOWSKIE, 43, WARSZAWA, 00-347, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie