KRS 0000164239
NIP5212670972
REGON01279793400000
Nazwa"CENTRUM PARKIET - MAGAZYN BONA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaCENTRUM PARKIET - MAGAZYN BONA
Data rejestracji 09 cze 2003 (21 lat temu) 09 cze 2003
Data usunięcia 17 sie 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres DEOTYMY, 52, WARSZAWA, 01-404, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email CENTRUMPARKIET@CENTRUMPARKIET.PL
Dane podatkowe
NIP 5212670972
data rejestracji 28 maj 2021
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 03 mar 2022
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (13)
#5118Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY OKREŚLONEGO TOWARU LUB OKREŚLONEJ GRUPY TOWARÓW, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #5113Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH #5170A POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA WYSPECJALIZOWANA #5170B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIE WYSPECJALIZOWANA #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7011Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7012Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7031Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI #7032A ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI MIESZKALNYMI #7032B ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NIEMIESZKALNYMI #4545Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #6521Z LEASING FINANSOWYKRZYSZTOF RYSZARD URBAŃSKI
Wspólnik
2003-06-09
2013-09-24
75 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 37.500 PLN
OLGA DANUTA PASKA
Wspólnik
2003-06-09
2013-07-01
50 RÓWNYCH I NIEPODZIELNYCH UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 25.000,00 ZŁOTYCH
GRAŻYNA EWA DYLĄG MIKOŁAJCZAK
Wspólnik
2003-06-09
2013-09-24
25 RÓWNYCH I NIEPODZIELNYCH UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 12.500,00 ZŁOTYCH
JERZY JAN ROWICKI
Wspólnik
2013-09-24
2022-08-17
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁOTYCH
PAWEŁ GŁODEK
Kurator
2014-12-22
2022-08-17
ANDRZEJ ALEKSANDROWICZ
Powiernik
2015-06-03
2022-08-17
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I ZOBOWIĄZAŃ MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE
KRZYSZTOF RYSZARD URBAŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-06-09
2013-07-01
KRZYSZTOF RYSZARD URBAŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2013-07-01
2013-09-24
GRAŻYNA EWA DYLĄG MIKOŁAJCZAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-06-09
2013-07-01
OLGA DANUTA PASKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-06-09
2013-07-01
DOMINIKA MAGDALENA LEWANDOWSKA
PREZES ZARZĄDU
2013-09-24
2021-02-24
2012-06-21
2013-09-24
JANOWSKIEGO, 11, WARSZAWA, 02-784, WARSZAWA, POLSKA
2003-06-09
2006-11-08
PUŁAWSKA, 257, WARSZAWA, 02-769, WARSZAWA, POLSKA
2006-11-08
2010-07-30
GOTARDA, 16, WARSZAWA, 02-683, WARSZAWA, POLSKA
2010-07-30
2012-06-21
GRUPY AK "PÓŁNOC", 4, WARSZAWA, 00-713, WARSZAWA, POLSKA
2003-06-09
2015-06-03
"CENTRUM PARKIET - MAGAZYN BONA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2015-06-03
2022-03-30
"CENTRUM PARKIET - MAGAZYN BONA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie