KRS 0000094130
NIP7391021747
REGON51032116900000
Nazwa"ENERGOPOL-TRADE-POLIGRAFIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Krótka nazwa"ENERGOPOL-TRADE-POLIGRAFIA" LIKWIDACYJNEJ
Data rejestracji 22 lut 2002 (23 lata temu) 22 lut 2002
Data usunięcia 11 wrz 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres LUBELSKA, 46, OLSZTYN, 10-406, OLSZTYN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 200000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#581 WYDAWANIE KSIĄŻEK I PERIODYKÓW ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA, Z WYŁĄCZENIEM W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA #582 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA #181 DRUKOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POLIGRAFIĄ #182 PRODUKCJA ODZIEŻY I DODATKÓW DO ODZIEŻY Z WYJĄTKIEM ODZIEŻY SKÓRZANEJ #469 SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #471 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #521 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #522 SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACHWspólnik
2002-02-22
2009-04-21
190 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 190.000 ZŁOTYCH
01263985600000
GRZEGORZ WOJASIŃSKI
Wspólnik
2009-04-21
2011-04-19
149 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 149.000 ZŁ
JANUSZ MAKSYMIUK
Wspólnik
2009-04-21
2017-09-11
51 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 51.000 ZŁ
MACIEJ KRZYSZTOF GLABAS
Wspólnik
2011-04-19
2011-09-23
149 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 149.000 ZŁ
MAREK KAZIMIERZ SZABŁOWSKI
Wspólnik
2011-09-23
2017-09-11
149 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 149.000,00ZŁ.
JOANNA ZAWADKA
Prokurent
2010-05-20
2017-09-11
PROKURA SAMOISTNA
JANUSZ MAKSYMIUK
Członek Organu Nadzoru
2009-04-21
2010-01-27
MAREK KAZIMIERZ SZABŁOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2009-04-21
2009-10-30
GRZEGORZ WOJASIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2009-04-21
2011-04-19
JOANNA DANUTA MAKSYMIUK SZCZYGLEWSKA
Członek Organu Nadzoru
2010-01-27
2010-06-21
NORBERT ADAM WITULSKI
Członek Organu Nadzoru
2010-01-27
2010-06-21
ŁUKASZ STANISŁAW SZABŁOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2010-06-21
2011-04-19
IWONA SZABŁOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2010-06-21
2011-04-19
ANDRZEJ ALEKSANDROWICZ
Powiernik
2012-01-23
2017-09-11
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiCZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO
MARIAN TADEUSZ KOCHALSKI
PREZES ZARZĄDU
2002-02-22
2009-04-21
GRZEGORZ WOJASIŃSKI
CZŁONEK RADY NADZORCZEJ CZASOWO DELEGOWANY DO PEŁNIENIA FUNKCJI PREZESA ZARZĄDU
2009-04-21
2010-01-27
JANUSZ MAKSYMIUK
PREZES ZARZĄDU
2010-01-27
2010-06-21
MAREK KAZIMIERZ SZABŁOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2010-06-21
2017-09-11
2002-02-22
2012-01-23
"ENERGOPOL-TRADE-POLIGRAFIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie