KRS 0000163137
NIP7390203825
REGON51000883400000
NazwaMICHELIN POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaMICHELIN POLSKA
Data rejestracji 29 maj 2003 (21 lat temu) 29 maj 2003
Data usunięcia 31 gru 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres LEONHARDA, 9, OLSZTYN, 10-454, OLSZTYN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 979920576,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 979920576,00 PLN
Wartość nominalna akcji36,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji27220016
Dane podatkowe
NIP 7390203825
data rejestracji 31 sty 2001
status Czynny
08103012180000000008437408
BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn
Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA
14103012180000000008437203
BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn
Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA
20103012180000000008437386
BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn
Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA
22103015080000000803859043
BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn
Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA
27160011270003012766127001
BNP Oddział w Warszawie ul. Gotarda 9
ul. Wołoska 9 02-583 Warszawa POLSKA
44103015080000000803859035
BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn
Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA
49103012180000000008437252
BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn
Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA
57103012180000000008437205
BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn
Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA
57160011270003012766127140
BNP Oddział w Warszawie ul. Gotarda 9
ul. Wołoska 9 02-583 Warszawa POLSKA
69160011270003012766127021
BNP Oddział w Warszawie ul. Gotarda 9
ul. Wołoska 9 02-583 Warszawa POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2211Z WYDAWANIE KSIĄŻEKPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#2219Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW GUMOWYCH POZOSTAŁYCH #3319Z NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA DOT. WYŁĄCZNIE: - NAPRAWY WYROBÓW Z BREZENTU ORAZ TOREB DO PRZECHOWYWANIA NAWOZÓW I INNYCH CHEMIKALIÓW #1396Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH TECHNICZNYCH I PRZEMYSŁOWYCH WYROBÓW TEKSTYLNYCH #1399Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW TEKSTYLNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #3530Z WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH #2599Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #4531Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #2059Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW CHEMICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #3311Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCHPIOTR ONYCH
zgłaszający - członek zarządu
JUAN ANTONIO ALVAREZ – OSSORIO GARCIA DE SORIA
Beneficjent
CÉDRIC BINOIT
Beneficjent
PIOTR ONYCH
Beneficjent
MAURO SPONZA
Beneficjent
1969-05-05
ERIC PIERRE ROBERT VAILLIER
Beneficjent
1977-06-14
JUAN ANTONIO ALVAREZ – OSSORIO GARCIA DE SORIA
zgłaszający - członek zarządu
EUGENIUSZ BIOLIK
Prokurent
2003-05-29
2005-05-04
ODDZIELNA
IRENEUSZ MALOWAŃSKI
Prokurent
2003-05-29
2011-02-16
ODDZIELNA
KRZYSZTOF MALINOWSKI
Prokurent
2003-05-29
2007-12-14
ODDZIELNA
PIOTR GRZEGORZ WIEJEK
Prokurent
2003-05-29
2004-01-22
ODDZIELNA
ANTONIUS WOLTHERUS JOHANNES KLINK
Prokurent
2003-05-29
2006-03-03
ODDZIELNA
JACQUES PAUL CANTIER
Prokurent
2003-09-22
2004-01-06
SAMOISTNA
JACQUES MAURICE LAFAYE
Prokurent
2005-05-04
2007-03-13
ODDZIELNA
JUAN ANTONIO ALVAREZ-OSSORIO GARCIA DE SORIA
Prokurent
2005-05-04
2013-06-27
ODDZIELNA
PIERRE CLEMENT GAUDARD
Prokurent
2005-05-04
2008-10-24
ODDZIELNA
EWA MONIKA CZARNECKA
Prokurent
2005-05-04
2016-12-29
ODDZIELNA
JEAN CLAUDE GOZARD
Członek Organu Nadzoru
2003-05-29
2016-03-04
JEAN PAUL GALLEY
Członek Organu Nadzoru
2003-05-29
2006-01-13
BERTRAND SEMELET
Członek Organu Nadzoru
2003-05-29
2008-01-11
RAIMONDO EGGINK
Członek Organu Nadzoru
2003-05-29
2003-09-22
WITOLD PIOTR JURCEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2003-05-29
2006-01-13
PHILIPPE LEGREZ
Członek Organu Nadzoru
2003-09-22
2006-01-13
ANDRE DONZALLAZ
Członek Organu Nadzoru
2006-01-13
2020-12-31
PASCALE MARIE FUZET
Członek Organu Nadzoru
2008-01-11
2013-05-13
BERTRAND SEMELET
Członek Organu Nadzoru
2013-05-13
2020-12-31
CLAUDIO BUCHS
Członek Organu Nadzoru
2016-03-04
2020-12-31
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, W TYM DO ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ, DO KWOTY 4.200.000,00 ZŁ LUB RÓWNOWARTOŚCI TEJ KWOTY W INNEJ WALUCIE DLA DANEJ CZYNNOŚCI PRAWNEJ, WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU. DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, W TYM DO ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ, PONAD KWOTĘ 4.200.000,00 ZŁ LUB RÓWNOWARTOŚCI TEJ KWOTY W INNEJ WALUCIE DLA DANEJ CZYNNOŚCI PRAWNEJ, WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE PREZESA I WICEPREZESA ZARZĄDU.
GERARD JEAN MARCEL ROUQUETTE
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-05-29
2004-07-15
PIERRE HENRI MICHALLAT
PREZES ZARZĄDU
2004-01-06
2009-09-11
FRANCOIS MARIE PHILIPPE DIDION
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-10-07
2006-09-07
ANDRZEJ CZESŁAW BRZOSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-10-07
2010-09-14
ERIC DE CROMIERES
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-01-02
2008-07-14
PHILIPPE YVES-MARIE VIDEAU
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-09-07
2010-09-14
1968-09-24
ZAHID KADIRBAY ISSAAK
WICEPREZES
2007-12-14
2010-03-16
ANDRZEJ ARTUR REISE
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-09-14
2013-05-13
PASCAL ROCHE
CZŁONEK ZARZĄDU
2018-09-07
2020-11-23
BENOIT HERVE MARIE DE LA BRETECHE
PREZES ZARZĄDU
2003-05-29
2004-01-06
2003-05-29
2004-12-29
"STOMIL-OLSZTYN" SPÓŁKA AKCYJNA
2004-12-29
2005-09-26
"MICHELIN POLSKA" SPÓŁKA AKCYJNA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie