KRS 0000300303
NIP5213473328
REGON14131105000000
Nazwa"BIBLIOTEKA AKUSTYCZNA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaBIBLIOTEKA AKUSTYCZNA
Data rejestracji 28 lut 2008 (17 lat temu) 28 lut 2008
Data usunięcia 13 lut 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres CHMIELNA, 32, WARSZAWA, 00-020, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 680900,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#5920Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#5811Z WYDAWANIE KSIĄŻEK #5814Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW #1820Z REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #4619Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #4761Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KSIĄŻEK PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4763Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I AUDIOWIZUALNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM #4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET #6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓWWspólnik
2008-02-28
2016-11-30
3032 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 303.200,00 ZŁOTYCH
01198280700000
Wspólnik
2008-02-28
2011-07-08
442 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 44.200 PLN
00850303100000
WITOLD PIOTR JURCEWICZ
Wspólnik
2008-02-28
2012-06-14
1256 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 125.600,00 ZŁOTYCH
WITOLD LUDOMIR SERDAKOWSKI
Wspólnik
2008-02-28
2012-06-14
1270 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 127.000 ZŁOTYCH
Wspólnik
2012-06-14
2016-11-30
2526 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 252600 ZŁOTYCH
01112012900000
Wspólnik
2016-11-30
2017-02-13
6.809 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 680.900,00 ZŁ.
14107659000000
LILIANNA MAJEROWICZ
Wspólnik
2011-07-08
2016-11-30
1251 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 125.100,00 ZŁOTYCH
DARIUSZ ANDRZEJ STOLARCZYK
Członek Organu Nadzoru
2012-03-23
2013-11-27
BEATA KATARZYNA STASIŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2012-03-23
2016-10-11
WITOLD LUDOMIR SERDAKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2013-08-29
2016-11-30
OLAF JAN SZYMANOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2013-11-27
2015-10-06
EWA BELCARZ SZMIDT
Członek Organu Nadzoru
2015-10-06
2017-02-13
PIOTR ŚWIĄTEK
Członek Organu Nadzoru
2016-10-11
2017-02-13
SZYMON BUJALSKI
Członek Organu Nadzoru
2016-11-30
2017-02-13
LINDA IZABELA MAJEROWICZ
Członek Organu Nadzoru
2012-03-23
2013-08-29
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacji1. ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z JEDNEGO DO TRZECH CZŁONKÓW 2. W PRZYPADKU JEDNOOSOBOWEGO ZARZĄDU, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
GRZEGORZ JAN MAJEROWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-02-28
2016-10-11
IWONA RYTEL
PREZES ZARZĄDU
2016-10-11
2016-11-30
ANNA KOTLONEK KOWALIK
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-11-30
2017-02-13
BENIAMIN SCHÖN
PREZES ZARZĄDU
2016-11-30
2017-02-13
IWONA RYTEL
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-11-30
2017-02-13
2008-02-28
2011-07-08
TADEUSZA REYTANA, 7/9, WARSZAWA, 02-516, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie