KRS 0000061216
NIP5261647022
REGON01227599200000
NazwaORBICO BEAUTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaORBICO BEAUTY
Data rejestracji 21 lis 2001 (23 lata temu) 21 lis 2001
Data usunięcia 28 cze 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. SALSY, 2, WARSZAWA, 02-823, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 3050000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5261647022
data rejestracji 01 paź 1998
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 04 sty 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4645Z SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4773Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4777Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ZEGARKÓW, ZEGARÓW I BIŻUTERII PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4778Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4782Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TEKSTYLNYCH, ODZIEŻY I OBUWIA PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #5210 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #522 SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #5224 PRZEŁADUNEK TOWARÓW #5190Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWAYVES RENE GELB
reprezentant
1955-03-12
GRZEGORZ ADAM OLSZEWSKI
reprezentant
BRANCO ROGLIC
Beneficjent
1943-11-19
OLIVIER BUCHIN
Członek Organu Nadzoru
2002-02-05
2005-05-25
ROBERT COLLART
Członek Organu Nadzoru
2001-11-21
2005-05-25
ODILE CHAPELON
Członek Organu Nadzoru
2001-11-21
2006-12-15
WILLIAM FRANK BROOKSBANK
Członek Organu Nadzoru
2001-11-21
2006-12-15
MACIEJ WOJCIECH DYJAS
Członek Organu Nadzoru
2004-06-01
2015-05-20
EWA PODGÓRSKA
Członek Organu Nadzoru
2006-12-15
2015-04-15
KATARZYNA MAŁGORZATA KŁUDKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2006-12-15
2010-11-30
MACIEJ SZYMAŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2010-11-30
2015-04-15
"EMPIK CENTRUM INVESTMENTS" S.A. W LUXEMBOURGU
Wspólnik
2001-11-21
2004-06-01
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000 ZŁOTYCH
Wspólnik
2004-06-01
2012-08-02
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁ
01112012900000
Wspólnik
2012-08-02
2016-07-18
6.100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.050.000,00 ZŁOTYCH
14269654300000
ORBICO D.O.O.
Wspólnik
2016-07-18
2021-06-28
6.100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.050.000,00 ZŁOTYCH
ANNA EWA BORUTA PIASECKA
Prokurent
2005-05-25
2016-06-29
ŁĄCZNA Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU
BRANCO ROGLIC
Beneficjent
WSPÓLNIK SPÓŁKI ORBICO D.O.O. BĘDĄCEJ WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI ORBICO BEAUTY SP. Z O.O.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘCEJ OSÓB, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE ZAWSZE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
MIROSŁAW STANISŁAW DUSZEWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-02-05
2006-01-25
ELŻBIETA GRAŻYNA KALBARCZYK BIDELSKA
CZŁONEK
2001-11-21
2002-02-05
YVES GELB
PREZES
2001-11-21
2021-06-28
MARCIN RYWIN
CZŁONEK
2001-11-21
2002-02-05
ADAM ARKADIUSZ KACPRZYK
CZŁONEK
2001-11-21
2002-02-05
DOMINIQUE HENRI CHRZANOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-02-05
2005-05-25
GRZEGORZ ADAM OLSZEWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-09-10
2021-01-27
2001-11-21
2016-07-18
"OPTIMUM DISTRIBUTION" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-11-21
2017-11-09
POLECZKI, 21, WARSZAWA, 02-822, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie