KRS 0000067510
REGON67010493000000
NazwaNATURE GIFT LTD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaNATURE GIFT LTD
Data rejestracji 06 gru 2001 (23 lata temu) 06 gru 2001
Data usunięcia 10 kwi 2003 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres CZĘSTONIEW, 05-600, GRÓJEC, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 487319,40 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#0130 UPRAWY ROLNE POŁĄCZONE Z CHOWEM ZWIERZĄT (DZIAŁALNOŚĆ MIESZANA) #5117 HANDE HURTOWY ŻYWNOŚCIĄ, NAPOJAMI I WYROBAMI TYTONIOWYMI #2661 PRODUKCJA WYROBÓW BETONOWYCH BUDOWLANYCH #5119 DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #4521A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #1598 PRODUKCJA WÓD MINERALNYCH I NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH #2953 PRODUKCJA MASZYN STOSOWANYCH W PRZETWÓRSTWIE ŻYWNOŚCI, TYTONIU I W PRODUKCJI NAPOJÓW #6024B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMIWspólnik
2001-12-06
2003-01-21
1380 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 487.319,40 PLN
01014123000000
Wspólnik
2003-01-21
2003-04-10
1380 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 487.319,40 PLN
01199008900000
HUBERT MARCHAND
Członek Organu Nadzoru
2003-01-21
2003-04-10
OLIVIER BUCHIN
Członek Organu Nadzoru
2001-12-06
2003-04-10
WILLIAM HOAN KHAI TAN
Członek Organu Nadzoru
2001-12-06
2003-04-10
YOLANTA CACQUERAY VALMENIER
Członek Organu Nadzoru
2001-12-06
2003-01-21
CHRISTINE KUEHNE
Członek Organu Nadzoru
2001-12-06
2003-04-10
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁACZNIE Z PROKURENTEM
JAN WIESŁAW CIEŚLAK
PREZES ZARZĄDU
2001-12-06
2003-04-10
MARIAN WŁODZIMIERZ GROMADZKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-12-06
2003-01-21
ANDRZEJ BOJKO
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-12-06
2003-04-10
LECH SYLWESTER TOBER
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-12-06
2003-04-10
2001-12-06
2003-04-10
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-12-06
2003-04-10
NATURE GIFT LTD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-12-06
2003-04-10
CZĘSTONIEW, 05-600, GRÓJEC, POLSKA
2001-12-06
2003-04-10
0130 - PRODUKCJA ROLNO-HODOWLANA
2001-12-06
2003-04-10
5117 - PROWADZENIE SKUPU I HANDLU ARTYKUŁAMI ROLNO-SPOŻYWCZYMI
2001-12-06
2003-04-10
2661 - PRODUKCJA GOTOWYCH ELEMENTÓW DLA BUDOWNICTWA I ŚWIADCZENIE USŁUG BUDOWLANYCH, REMONTOWYCH, TRANSPORTOWYCH I INNYCH
2001-12-06
2003-04-10
5119 - PROWADZENIE IMPORTU I EKSPORTU W ZWIĄZKU Z PROWADZONĄ DZIAŁALNOŚCIĄ
2001-12-06
2003-04-10
4521A - KONSTRUKCJA I BUDOWNICTWO, PROJEKTOWANIE, ZARZĄDZANIE ORAZ BADANIE
2001-12-06
2003-04-10
1598 - PRODUKCJA ARTYKUŁÓW ROLNO-SPOŻYWCZYCH, W TYM POZYSKIWANIE I PRODUKCJA WODY MINERALNEJ
2001-12-06
2003-04-10
2953 - PRODUKCJA URZĄDZEŃ, SPRZĘTU, WYPOSAŻENIA ORAZ OPAKOWAŃ DO WYTWARZANIA, PRZECHOWYWANIA I DYSTRYBUCJI ARTYKUŁÓW ROLNO-SPOŻYWCZYCH, W TYM WODY MINERALNEJ
2001-12-06
2003-04-10
6024B - USŁUGI TRANSPORTOWE, MAGAZYNOWE I WYNAJMU
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie