KRS 0000037161
REGON01014123000000
Nazwa"NATURE GIFT DISTRIBUTION" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaNATURE GIFT DISTRIBUTION
Data rejestracji 22 sie 2001 (23 lata temu) 22 sie 2001
Data usunięcia 31 gru 2002 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres AL. BOHATERÓW WRZEŚNIA, 9, WARSZAWA, 02-389, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5229000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#1598Z PRODUKCJA WÓD MINERALNYCH I NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH #6521Z LEASING FINANSOWY #0130Z UPRAWY ROLNE POŁĄCZONE Z CHOWEM ZWIERZĄT (DZIAŁALNOŚĆ MIESZANA) #4521A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #2215Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #6523Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #5211Z SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH ZE SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #5119Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #9305Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANAWspólnik
2001-08-22
2002-10-29
52.290 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.229.000 PLN
00623180600000
Wspólnik
2002-10-29
2002-12-31
52.290 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.229.000 ZŁ
01199008900000
OLIVIER BUCHIN
Członek Organu Nadzoru
2001-08-22
2002-12-31
WILLIAM HOAN KHAI TAN
Członek Organu Nadzoru
2001-08-22
2002-12-31
YOLANTA CACQUERAY VALMENIER
Członek Organu Nadzoru
2001-08-22
2002-12-31
CHRISTINE KUEHNE
Członek Organu Nadzoru
2001-08-22
2002-12-31
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE
MARIAN WŁODZIMIERZ GROMADZKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-08-22
2002-12-31
2001-08-22
2002-12-31
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-08-22
2002-12-31
"NATURE GIFT DISTRIBUTION" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-08-22
2002-12-31
AL. BOHATERÓW WRZEŚNIA, 9, WARSZAWA, 02-389, WARSZAWA, POLSKA
2001-08-22
2002-12-31
1598Z - PRODUKCJA, DYSTRYBUCJA, HANDEL HURTOWY I DETALICZNY, I PRZECHOWYWANIE WSZELKIEGO RODZAJU ARTYKUŁÓW, M.IN. SPOŻYWCZYCH, W TYM NAPOJÓW I WODY MINERALNEJ
2001-08-22
2002-12-31
6521Z - PROWADZNIE LEASINGU MASZYN I URZĄDZEŃ OD I DLA INNYCH PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH
2001-08-22
2002-12-31
0130Z - DZIAŁALNOŚĆ ROLNICZO-HODOWLANA
2001-08-22
2002-12-31
4521A - DZIAŁALNOŚĆ BUDOWLANA W TYM: REMONTY OBIEKTÓW MIESZKALNYCH I UŻYTKOWYCH I INNYCH
2001-08-22
2002-12-31
2215Z - DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA, PROMOCYJNA, REKLAMOWA, MARKETINGOWA
2001-08-22
2002-12-31
6523Z - INWESTOWANIE WE WSZYSTKIE PODMIOTY GOSPODARCZE KRAJOWE I ZAGRANICZNE ISTNIEJĄCE I MAJĄCE POWSTAĆ W PRZYSZŁOŚCI WE WSZYSTKICH FORMACH DOPUSZCZONYCH PRZEZ PRZEPISY PRAWA
2001-08-22
2002-12-31
5211Z - HANDEL DETALICZNY, W TYM PROWADZENIE WŁASNYCH SKLEPÓW
2001-08-22
2002-12-31
5119Z - IMPORT I EKSPORT TOWARÓW, MATERIAŁÓW I USŁUG
2001-08-22
2002-12-31
9305Z - USŁUGI AGENCYJNE I PRZEDSTAWICIELSKIE NA RZECZ PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie