KRS 0000131497
NIP8971676655
REGON93283000700000
NazwaULTIMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaULTIMO
Data rejestracji 19 wrz 2002 (22 lata temu) 19 wrz 2002
Data usunięcia 12 lut 2013 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres BRANIBORSKA, 58-68, WROCŁAW, 53-680, WROCŁAW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 108007500,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 8971676655
data rejestracji 01 cze 2003
status Czynny
02124068141111000049377574
PEKAO Oddział we Wrocławiu Rynek 1
Rynek 1 50-106 Wrocław POLSKA
05124068141111000049369566
PEKAO Oddział we Wrocławiu Rynek 1
Rynek 1 50-106 Wrocław POLSKA
40124010371978001074222495
PEKAO I Oddział w Warszawie
pl. Bankowy 2 00-095 Warszawa POLSKA
43124068141111000049361704
PEKAO Oddział we Wrocławiu Rynek 1
Rynek 1 50-106 Wrocław POLSKA
54124068141111000049391091
PEKAO Oddział we Wrocławiu Rynek 1
Rynek 1 50-106 Wrocław POLSKA
82124010371111001040698918
PEKAO I Oddział w Warszawie
pl. Bankowy 2 00-095 Warszawa POLSKA
04124062921787001111960274
PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25
ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA
24124062921111001111959861
PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25
ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA
86124068141111000049375189
PEKAO Oddział we Wrocławiu Rynek 1
Rynek 1 50-106 Wrocław POLSKA
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (11)
#6491Z LEASING FINANSOWY #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6203Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #6420Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH #8030Z DZIAŁALNOŚĆ DETEKTYWISTYCZNA #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWEWILLIAM HOAN KHAI TAN
Członek Organu Nadzoru
2007-01-05
2007-10-05
RYSZARD PALUSZKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2004-08-06
2007-01-05
JANUSZ TCHÓRZEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2007-01-05
2013-02-12
CHRISTIAN SENYE
Członek Organu Nadzoru
2007-01-05
2013-02-12
WOJCIECH TOMASZ NAPIÓRKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2007-01-05
2007-10-05
PIERRE MELLINGER
Członek Organu Nadzoru
2004-05-27
2007-01-05
MICHAŁ GONTAR
Członek Organu Nadzoru
2004-05-27
2007-01-05
BARBARA TCHÓRZEWSKA
Członek Organu Nadzoru
2004-05-27
2007-01-05
GRZEGORZ TCHÓRZEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-05-27
2004-08-06
AGATA UCHMANOWICZ
Członek Organu Nadzoru
2004-05-27
2007-01-05
ANETA BORYCKA
Beneficjent
PRZEMYSŁAW CICHOŃ
Beneficjent
MAREK GRZEGORZ CZYSTOŁOWSKI
Beneficjent
ŻANETA EWA CISEK
Beneficjent
ANETA BORYCKA
zgłaszający - członek zarządu
DOROTA JOANNA MOTYKA
Beneficjent
JANUSZ TCHÓRZEWSKI
Wspólnik
2002-09-19
2004-01-15
718 (SIEDEMSET OSIEMNAŚCIE) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 359.000 ZŁ(TRZYSTA PIĘĆDZIESIĄT DZIEWIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)
RENATA ŁUCJA PIĄTKOWSKA
Wspólnik
2002-09-19
2003-10-03
220 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 110.000,00 ZŁ (STO DZIESIĘĆ TYSIĘCY)
AGATA UCHMANOWICZ
Wspólnik
2002-09-19
2004-01-15
282 (DWIEŚCIE OSIEMDZIESIĄT DWA) UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 141.000 ZŁ. (STO CZTERDZIEŚCI JEDEN TYSIĘCY ZŁOTYCH)
BJT S.A.R.L.
Wspólnik
2004-01-15
2004-06-17
718 (SIEDEMSET OSIEMNAŚCIE) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 359.000 ZŁ (TRZYSTA PIĘĆDZIESIĄT DZIEWIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH
AGU S.A.R.L.
Wspólnik
2004-01-15
2004-06-17
282 (DWIEŚCIE OSIEMDZIESIĄT DWA) UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 141.000 ZŁ (STO CZTERDZIEŚCI JEDEN TYSIĘCY) ZŁOTYCH
ULTIMO LUXEMBOURG S.A.R.L.
Wspólnik
2004-06-17
2009-10-22
2.200 (DWA TYSIĄCE DWIEŚCIE) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.100.000 ZŁ (JEDEN MILION STO TYSIĘCY ZŁOTYCH)
ULTIMO PORTFOLIO INVESTMENT (LUXEMBOURG) SPÓŁKA AKCYJNA
Wspólnik
2007-10-05
2009-10-22
9.600 (DZIEWIĘĆ TYSIĘCY SZEŚĆSET) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.800.000 ZŁ (CZTERY MILIONY OSIEMSET TYSIĘCY) ZŁOTYCH
ULTIMO HOLDING S.A.R.L.
Wspólnik
2009-10-22
2013-02-12
216.015 (DWIEŚCIE SZESNAŚCIE TYSIĘCY PIĘTNAŚCIE) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 108.007.500 (STO OSIEM MILIONÓW SIEDEM TYSIĘCY PIĘĆSET) ZŁOTYCH
ADAM TADEUSZ BUCZEK
Prokurent
2007-01-05
2013-02-12
PROKURA ŁĄCZNA - STOSOWNIE DO ART. 12 UMOWY SPÓŁKI PROKURENT MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ DZIAŁAJĄC WRAZ Z CZŁONKIEM ZARZĄDU W RAMACH REPREZENTACJI ŁĄCZNEJ.
PRZEMYSŁAW MIECZYSŁAW CICHOŃ
Prokurent
2007-01-05
2013-02-12
PROKURA ŁĄCZNA - STOSOWNIE DO ART. 12 UMOWY SPÓŁKI PROKURENT MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ DZIAŁAJĄC WRAZ Z CZŁONKIEM ZARZĄDU W RAMACH REPREZENTACJI ŁĄCZNEJ.
ŻANETA EWA CISEK
Beneficjent
PROKURENT
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYDAKU GDY ZARZĄD SPÓŁKI JEST WIELOOSOBOWY, SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ PREZESA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO SAMODZIELNIE (REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA) LUB PRZEZ INNEGO NIŻ PREZES ZARZĄDU CZŁONKA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO ŁĄCZNIE Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM (REPREZENTACJA ŁĄCZNA).
MARIUSZ SAGAN
WICEPREZES ZARZĄDU
2008-11-05
2013-02-12
JANUSZ TCHÓRZEWSKI
PREZES
2002-09-19
2006-10-31
MARCIN TOKAREK
V-CE PREZES ZARZĄDU
2004-08-06
2006-10-31
TADEUSZ UCHMANOWICZ
V-CE PREZES ZARZĄDU
2004-08-06
2006-10-31
ANNA GAWĘSKA DĄBROWSKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2006-03-20
2006-10-31
ANNA GAWĘSKA DĄBROWSKA
PREZES ZARZĄDU
2006-10-31
2013-02-12
IWONA ADRIANA SUŁEK
WICEPREZES ZARZĄDU
2006-10-12
2007-11-16
PAWEŁ TRYBUCHOWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2007-10-23
2008-06-03
MARK GLUSZKOWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2007-11-27
2013-02-12
2002-09-19
2007-03-20
KRAJOWE CENTRUM WIERZYTELNOŚCI ULTIMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-09-19
2003-06-10
BRANIBORSKA, 58-68, WROCŁAW, 53-680, WROCŁAW, POLSKA
2003-06-10
2007-10-09
DŁUGOSZA, 2-6, WROCŁAW, 51-162, WROCŁAW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie