KRS 0000152290
REGON00327031000000
NazwaPRO ASSET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPRO ASSET
Data rejestracji 21 lut 2003 (22 lata temu) 21 lut 2003
Data usunięcia 07 cze 2010 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres DŁUGOSZA, 2-6, WROCŁAW, 51-162, WROCŁAW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (16)
#6521 LEASING #6522 POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #6523 POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #6713 DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #7413 BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #6720 DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UBEZPIECZENIAMI #7414B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #7415 DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW #7440 REKLAMA #7450 REKRUTACJA PRACOWNIKÓW I POZYSKIWANIE PERSONELU #7482 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM #7483 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI I USŁUGAMI SEKRETARSKIMI #7484 EKSPORT, IMPORT ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI #731 PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #72 INFORMATYKAWspólnik
2003-02-21
2010-06-07
100 UDZIAŁÓW KAŻDY PO 500,00 ZŁ O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH)
93283000700000
MARK GLUSZKOWSKI
Prokurent
2009-05-11
2009-09-28
PROKURA JEDNOOSOBOWA
JACEK ROBERT MAJ
Likwidator
2009-09-28
2010-06-07
MICHAŁ STRUK
Likwidator
2009-09-28
2010-06-07
JANUSZ TCHÓRZEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-02-21
2005-08-01
MARCIN LESZEK TOKAREK
Członek Organu Nadzoru
2003-02-21
2004-05-10
JAKUB PIOTR URBAŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-02-21
2005-08-01
RADOSŁAW STEFURAK
Członek Organu Nadzoru
2004-05-10
2005-08-01
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA WOLI SKŁADANE SĄ PRZEZ PREZESA ZARZĄDU LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
JAROSŁAW PAWEŁ LENART
PREZES ZARZĄDU
2003-02-21
2009-02-13
JACEK MAJ
PREZES ZARZĄDU
2009-02-13
2009-09-28
2003-02-21
2003-07-11
"BARINA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2003-07-11
2009-09-28
"PRO ASSET" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2003-02-21
2003-05-23
BRANIBORSKA, 58-68, WROCŁAW, 53-680, WROCŁAW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie