KRS 0000105607
REGON93203458100000
Nazwa"LUKAS BUD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaLUKAS BUD
Data rejestracji 09 kwi 2002 (22 lata temu) 09 kwi 2002
Data usunięcia 10 gru 2004 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PL. ORLĄT LWOWSKICH, 1, WROCŁAW, 53-605, WROCŁAW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 3844000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#7012Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #4521A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7031Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI #7032B ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NIEMIESZKALNYMI #7484B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANAWspólnik
2002-04-09
2004-12-10
3.844 UDZIAŁÓW PO 1.000 ZŁOTYCH KAŻDY; ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ : 3.844.000 (TRZY MILIONY OSIEMSET CZTERDZIEŚCI CZTERY TYSIĄCE) ZŁOTYCH.
93034727000000
JAROSŁAW PAWEŁ LENART
Likwidator
2003-07-09
2004-12-10
KRZYSZTOF WOJCIECH PIĄTKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-04-09
2004-12-10
DARIUSZ JÓZEF NIEDOŚPIAŁ
Członek Organu Nadzoru
2002-04-09
2003-05-30
LIONEL MARC DUMEAUX
Członek Organu Nadzoru
2002-04-09
2004-12-10
RADOSŁAW STAFURAK
Członek Organu Nadzoru
2003-05-30
2004-12-10
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiGDY ZARZĄD SPÓŁKI JEST JEDNOOSOBOWY, OBOWIĄZUJE REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA. JEŻELI ZARZĄD SPÓŁKI JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO TEŻ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
JAROSŁAW PAWEŁ LENART
PREZES ZARZĄDU
2002-04-09
2003-07-09
2002-04-09
2003-07-09
"LUKAS BUD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-04-09
2003-07-09
LEGNICKA, 36, WROCŁAW, 53-674, WROCŁAW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie