KRS 0000399402
NIP8971777333
REGON02167922500000
NazwaLUKAS FINANSE SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaLUKAS FINANSE
Data rejestracji 25 paź 2011 (13 lat temu) 25 paź 2011
Data usunięcia 29 sty 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres PL. ORLĄT LWOWSKICH, 1, WROCŁAW, 53-605, WROCŁAW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 48000000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 48000000,00 PLN
Wartość nominalna akcji100,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji480000
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
#6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6491Z LEASING FINANSOWY #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIAVERONIQUE MAIRE
Członek Organu Nadzoru
2018-09-20
2020-01-29
PHILIPPE MARIÉ
Członek Organu Nadzoru
2011-10-25
2012-03-14
JEAN-PAUL LUC GILBERT PINCHON
Członek Organu Nadzoru
2011-10-25
2017-11-27
GÉRARD MARCHAND
Członek Organu Nadzoru
2011-10-25
2015-10-23
JEAN-PAUL PIOTROWSKI
Członek Organu Nadzoru
2012-03-14
2015-02-24
PAUL MCINERNEY
Członek Organu Nadzoru
2015-02-24
2020-01-29
BENOIT SARRAUTE
Członek Organu Nadzoru
2015-10-23
2018-09-20
RICHARD DENIS PARET
Członek Organu Nadzoru
2017-11-27
2020-01-29
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI SĄ UPRAWNIENI: A) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, B) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
JAROSŁAW MAREK
PREZES ZARZĄDU
2011-10-25
2020-01-29
ARTUR KUBIŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-10-25
2013-06-10
2011-10-25
2020-01-29
SPÓŁKA AKCYJNA
2011-10-25
2020-01-29
LUKAS FINANSE SPÓŁKA AKCYJNA
2011-10-25
2020-01-29
PL. ORLĄT LWOWSKICH, 1, WROCŁAW, 53-605, WROCŁAW, POLSKA
2015-07-17
2020-01-29
6492Z - POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW
2011-10-25
2020-01-29
6499Z - POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZY EMERYTALNYCH
2011-10-25
2020-01-29
6491Z - LEASING FINANSOWY
2011-10-25
2020-01-29
6619Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZY EMERYTALNYCH
2011-10-25
2020-01-29
7022Z - POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie