KRS 0000282193
NIP1070007692
REGON14099943000000
NazwaCALI EUROPE SPÓŁKA AKCYJNA, ODDZIAŁ W POLSCE
Krótka nazwaCALI EUROPE SPÓŁKA AKCYJNA, ODDZIAŁ W POLSCE
Nazwa obcaCALI EUROPE SOCIETE ANONYME
Data rejestracji 06 cze 2007 (17 lat temu) 06 cze 2007
Data usunięcia 08 paź 2021 Invalid date
Forma prawnaODDZIAŁ ZAGRANICZNEGO PRZEDSIĘBIORCY
Adres UL. LEGNICKA, 48 BUD.C-D, WROCŁAW, 54-202, WROCŁAW, POLSKA
Siedziba i adres zakładu głównego przedsiębiorcy zagranicznego AVENUE PASTEUR, 31-33, LUXEMBOURG, L - 2311, LUXEMBOURG, KSIĘSTWO LUKSEMBURGA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 1070007692
data rejestracji 01 lip 2007
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 31 sie 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6511Z UBEZPIECZENIA NA ŻYCIEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (3)
#6530Z FUNDUSZE EMERYTALNE #6512Z POZOSTAŁE UBEZPIECZENIA OSOBOWE ORAZ UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE #6629Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNESŁAWOMIR MAREK BILIK
Przedstawiciel przedsiębiorcy zagranicznego w oddziale
2007-06-06
2008-09-01
RENE-THIERRY CHARLES VERDIER
Przedstawiciel przedsiębiorcy zagranicznego w oddziale
2008-09-01
2014-05-14
OLIVIER JEAN-MARIE SPERAT-CZAR
Przedstawiciel przedsiębiorcy zagranicznego w oddziale
2014-05-14
2019-11-28
RICHARD DENIS PARET
Przedstawiciel przedsiębiorcy zagranicznego w oddziale
2019-11-28
2021-10-08
ORGAN REPREZENTACJIRADA ADMINISTRUJĄCA
Sposób reprezentacjiDWÓCH CZŁONKÓW RADY ADMINISTRUJĄCEJ ŁĄCZNIE
CHARLES HAMER
CZŁONEK ZARZĄDU/RADY ADMINISTRACYJNEJ
2007-06-06
2009-02-11
MICHEL GOUTORBE
PREZES ZARZĄDU/RADY ADMINISTRACYJNEJ
2007-06-06
2009-02-11
CHARLES HAMER
CZŁONEK RADY ADMINISTRUJĄCEJ
2009-02-11
2011-07-14
ALAIN DELRUE
CZŁONEK ZARZĄDU/RADY ADMINISTRACYJNEJ
2007-06-06
2009-02-11
ALAIN DELRUE
CZŁONEK RADY ADMINISTRUJĄCEJ
2009-02-11
2011-07-14
THIERRY LANGRENEY
CZŁONEK ZARZĄDU/RADY ADMINISTRACYJNEJ
2007-06-06
2009-02-11
THIERRY LANGRENEY
PREZES RADY ADMINISTRUJĄCEJ
2009-02-11
2013-10-04
EDOUARD DE BONNAFOS
CZŁONEK ZARZĄDU/RADY ADMINISTRACYJNEJ
2007-06-06
2009-02-11
EDOUARD DE BONNAFOS
CZŁONEK RADY ADMINISTRUJĄCEJ
2009-02-11
2011-07-14
PIERRE-HENRI DELACOURT
CZŁONEK ZARZĄDU/RADY ADMINISTRACYJNEJ
2007-06-06
2009-02-11
2007-06-06
2008-04-28
PREDICA EUROPE SPÓŁKA AKCYJNA, ODDZIAŁ W POLSCE
2007-06-06
2008-04-28
PREDICA EUROPE SOCIÉTÉ ANONYME (SPÓŁKA AKCYJNA)
2008-04-28
2018-08-07
CALI EUROPE SOCIÉTÉ ANONYME (SPÓŁKA AKCYJNA)
2007-06-06
2008-11-14
KSIĄŻĘCA, 15, WARSZAWA, 00-498, WARSZAWA, POLSKA
2008-11-14
2011-04-13
DOMANIEWSKA, 42, WARSZAWA, 02-672, WARSZAWA, POLSKA
2011-04-13
2014-05-14
PLAC ORLĄT LWOWSKICH, 1, WROCŁAW, 53-605, WROCŁAW, POLSKA
2014-05-14
2019-12-02
TĘCZOWA, 11, WROCŁAW, 53-601, WROCŁAW, POLSKA
2007-06-06
2009-08-03
AVENUE PASTEUR, 16, LUXEMBOURG, L-2310, LUXEMBOURG, WIELKIE KSIĘSTWO LUKSEMBURGA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie