KRS 0000091975
NIP8971668644
REGON93273124500000
NazwaEFL INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaEFL INVESTMENT
Data rejestracji 15 lut 2002 (23 lata temu) 15 lut 2002
Data usunięcia 24 lis 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. LEGNICKA, 48 BUD.C-D, WROCŁAW, 54-202, WROCŁAW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email BIURO@EFL-INVESTMENT.PL
Dane podatkowe
NIP 8971668644
data rejestracji 05 mar 2002
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 24 lis 2021
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#7021Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #8560Z KREOWANIE I WSPIERANIE PROGRAMÓW INFORMACYJNYCH I EDUKACYJNYCH, PROPAGUJĄCYCH W RÓŻNYCH KRĘGACH SPOŁECZNYCH IDEĘ WSPARCIA RODZIN, KTÓRYCH CZŁONKOWIE WYKAZUJĄ ZABURZENIA PSYCHICZNE, PSYCHOLOGICZNE I NEUROLOGICZNE O RÓŻNYM PODŁOŻU, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM MIESZKAŃCÓW OŚRODKÓW WIEJSKICH. #6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE #6420Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH #7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH #7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJRADOSŁAW WOZNIAK
Beneficjent
DARIUSZ KOZŁOWSKI
reprezentant
WOJCIECH PRZYBYŁ
Beneficjent
EVA BIRGITTA HOGLUND
Beneficjent
1972-05-08
FRANCK BERNARD PONCIN
Beneficjent
PAWEŁ LEWANDOWSKI
Beneficjent
LESZEK JANUSZ CZARNECKI
Wspólnik
2002-02-15
2003-04-25
1 (JEDEN) UDZIAŁ, ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ 500 ZŁOTYCH (PIĘĆSET ZŁOTYCH)
CREDIT AGRICOLE DEVEUROPE B.V
Wspólnik
2002-02-15
2007-03-21
100 (SŁOWNIE:STO) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00ZŁ (SŁOWNIE:PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH)
Wspólnik
2007-03-21
2012-10-30
100 (STO) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000 (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH
93090641000000
Wspólnik
2012-10-30
2021-11-24
100 (STO) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000 (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH.
93098630800000
MONIKA MARIA SAPILAK
Prokurent
2010-11-10
2021-11-24
PROKURA SAMOISTNA
RADOSŁAW WOZNIAK
Beneficjent
ART.2 UST.2 PKT.1 LIT.A TIRET 3 USTAWY
WOJCIECH PRZYBYŁ
Beneficjent
ART.2 UST.2 PKT.1 LIT.A TIRET 3 USTAWY
EVA BIRGITTA HOGLUND
Beneficjent
ART.2 UST.2 PKT.1 LIT.A TIRET 3 USTAWY
FRANCK BERNARD PONCIN
Beneficjent
ART.2 UST.2 PKT.1 LIT.A TIRET 3 USTAWY
PAWEŁ LEWANDOWSKI
Beneficjent
ART.2 UST.2 PKT.1 LIT.A TIRET 3 USTAWY
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: PREZES ZARZĄDU - DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU - DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE, CZŁONEK ZARZĄDU - DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
LESZEK JANUSZ CZARNECKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-02-15
2003-04-25
BRUNO MAISONNIER
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-02-15
2003-04-25
BRUNO MAISONNIER
PREZES ZARZĄDU
2003-04-25
2004-03-30
JEAN PAUL BETI
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-09-11
2003-05-16
LIONEL MARC DUMEAUX
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-04-25
2006-08-11
BASTIEN CHARPENTIER
PREZES ZARZĄDU
2004-03-30
2007-03-21
ANNA MAGDALENA BĄKOWSKA
PREZES ZARZĄDU
2007-03-21
2011-07-21
DARIUSZ KOZŁOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2011-07-21
2021-06-04
ALICJA SATKOWSKA
PREZES ZARZĄDU
2021-06-04
2021-11-24
2002-02-15
2011-07-21
CREDIT AGRICOLE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-02-15
2012-06-06
PL. ORLĄT LWOWSKICH, 1, WROCŁAW, 53-605, WROCŁAW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie