KRS 0000004106
REGON00434575300000
NazwaBANK PRZEMYSŁOWY SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaBANK PRZEMYSŁOWY
Data rejestracji 26 mar 2001 (23 lata temu) 26 mar 2001
Data usunięcia 02 maj 2005 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres KS. BP. WINCENTEGO TYMIENIECKIEGO, 5, ŁÓDŹ, 90-365, ŁÓDŹ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 70347384,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 70347384,00 PLN
Wartość nominalna akcji4,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji17586846
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (1)
#6512A POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ BANKOWAWOJCIECH JABŁOŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-03-26
2003-06-12
GRAŻYNA ZOFIA KORASIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2003-06-12
2005-05-02
PAWEŁ PIOTR CIESIELSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-06-24
2005-05-02
GRZEGORZ STANISŁAW SZATKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-06-24
2005-05-02
MIROSLAV FUCIK
Członek Organu Nadzoru
2002-09-11
2003-06-12
ADAM LESZEK KOMOROWSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-06-12
2005-05-02
RADOSŁAW GASZA
Członek Organu Nadzoru
2003-06-12
2004-06-24
MACIEJ PIOTROWSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-06-12
2004-06-24
EDMUND JERZY PIETRZAK
Członek Organu Nadzoru
2003-06-12
2004-06-24
LUMIR NOVACEK
Członek Organu Nadzoru
2001-03-26
2001-10-18
MICHAŁ JULIUSZ MACHLEJD
Kurator
2003-03-19
2003-04-04
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIE WOLI SKŁADA DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU GETIN BANKU SA ŁĄCZNIE, SPOŚRÓD CZŁONKÓW ZARZĄDU GETIN BANKU SA WYZNACZONYCH UCHWAŁĄ ZARZĄDU GETIN BANKU SA DO CZYNNOŚCI ZARZĄDZANIA MAJĄTKIEM BANKU PRZEMYSŁOWEGO SA.
JERZY KAZIMIERZ FORNALCZYK
PREZES ZARZĄDU
2001-03-26
2001-11-08
ROMAN VYBIRAL
WICEPREZES ZARZĄDU
2001-03-26
2002-05-11
MARIE PARMOVA
PRZEWODNICZĄCA RADY NADZORCZEJ DELEGOWANA DO CZASOWEGO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI CZŁONKA ZARZĄDU
2001-11-08
2002-08-08
ALEKSANDRA HYBSZ
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-05-11
2003-04-04
MAREK ANDRZEJEWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-08-08
2003-04-04
TOMASZ KAZIMIERZ WRÓBEL
WICEPREZES ZARZĄDU
2005-04-14
2005-05-02
ŁUKASZ WITOLD BALD
WICEPREZES ZARZĄDU
2005-04-14
2005-05-02
KRZYSZTOF BASIAGA
WICEPREZES ZARZĄDU
2005-04-14
2005-05-02
IVAN MACHAT
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-03-26
2001-11-08
WOJCIECH JABŁOŃSKI
WICEPRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ DELEGOWANY DO CZASOWEGO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI CZŁONKA ZARZĄDU
2001-11-08
2002-08-08
2001-03-26
2005-05-02
SPÓŁKA AKCYJNA
2001-03-26
2005-05-02
BANK PRZEMYSŁOWY SPÓŁKA AKCYJNA
2001-03-26
2005-05-02
KS. BP. WINCENTEGO TYMIENIECKIEGO, 5, ŁÓDŹ, 90-365, ŁÓDŹ, POLSKA
2001-03-26
2005-05-02
6512A - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ BANKOWA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie