KRS 0000094074
NIP6760000782
REGON00390048300000
NazwaFANDANGO JAN ORŁOWSKI SPÓŁKA JAWNA
Krótka nazwaFANDANGO JAN ORŁOWSKI
Data rejestracji 06 mar 2002 (23 lata temu) 06 mar 2002
Data usunięcia 04 wrz 2015 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA JAWNA
Adres DOMAGAŁY, 3, KRAKÓW, 30-741, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 6760000782
data rejestracji 01 sty 1995
status Czynny
12160014620008142160654021
BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie
ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA
56160010131001606540000004
BNP Oddział w Krakowie ul. Lubicz 23
ul. Lubicz 23 31-503 Kraków POLSKA
25160014620006514160654140
BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie
ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA
32160010130002001160654001
BNP Oddział w Krakowie ul. Lubicz 23
ul. Lubicz 23 31-503 Kraków POLSKA
37160014620006514160654021
BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie
ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA
56156000132411335010000003
VELOB Centrum Rozliczeniowe
Rondo Ignacego Daszyńskiego 2 C 00-843 Warszawa POLSKA
56160010130002001160654151
BNP Oddział w Krakowie ul. Lubicz 23
ul. Lubicz 23 31-503 Kraków POLSKA
80160010710003011160654001
BNP Filia ds. Obsługi Płatności Masowych w Krakowie ul.Armii Krajowej 28
ul. Armii Krajowej 28 61-569 Kraków POLSKA
83160010131001606540000003
BNP Oddział w Krakowie ul. Lubicz 23
ul. Lubicz 23 31-503 Kraków POLSKA
91114020620000574156001001
mBank III Oddział Korporacyjny Warszawa
ul. Ostrobramska 95 04-118 Warszawa POLSKA
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (14)
#4641Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TEKSTYLNYCH #4642Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA #4644Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW PORCELANOWYCH, CERAMICZNYCH I SZKLANYCH ORAZ ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #4751Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TEKSTYLNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4771Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4772Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4777Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ZEGARKÓW, ZEGARÓW I BIŻUTERII PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4778Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #7712Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #7739Z WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNETJAN PAWEŁ HOLIK
zgłaszający - członek zarządu
LESZEK JANUSZ CZARNECKI
Beneficjent
JAN ALEKSANDER ORŁOWSKI
Wspólnik
2002-03-06
2015-09-04
MARTA MARIA ORŁOWSKA
Wspólnik
2002-03-06
2011-03-25
RYSZARD STANISŁAW KNAPCZYK
Wspólnik
2004-01-29
2015-09-04
MACIEJ ORŁOWSKI
Wspólnik
2011-03-25
2015-09-04
LESZEK JANUSZ CZARNECKI
Beneficjent
100% AKCJONARIUSZEM GREENPOINT S.A. JEST RB SPV SP Z O.O.. PAN LESZEK CZARNECKI BEZPOŚREDNIO I POŚREDNIO POPRZEZ LC CORP B.V. ORAZ RB INVESTCOM SP. Z O.O. POSIADA ŁĄCZNIE 83,99% UDZIAŁÓW RB SPV SP Z O.O.I POŚREDNIO POPRZEZRB SPV SP Z O.O. 83,99% AKCJI GREENPOINT S.A. PAN LESZEK CZARNECKI BEZPOŚREDNIO POSIADA 29,92% UDZIAŁÓW RB SPV SP Z O.O. ORAZ ZA POŚREDNICTWEM LC CORP B.V. ,KTÓREJ POSIADA 100% UDZIAŁÓW 33,60% UDZIAŁÓW RB SPV SP Z O.O. ORAZ ZA POŚREDNICTWEM RB INVESTCOM SP. Z O.O., KTÓREJ 99,99% UDZIAŁÓW POSIADA LC CORP B.V. 20,47% UDZIAŁÓW RB SPV SP Z O.O.
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiKAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW JEDNOOSOBOWO MA PRAWO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI I REPREZENTOWANIA SPÓŁKI W ZAKRESIE WSZELKICH CZYNNOŚCI PRAWNYCH I SĄDOWYCH.
JAN ORŁOWSKI
Członek Organu Reprezentacji
2002-03-06
2015-09-04
MARTA MARIA ORŁOWSKA
Członek Organu Reprezentacji
2002-03-06
2011-03-25
RYSZARD STANISŁAW KNAPCZYK
Członek Organu Reprezentacji
2004-01-29
2015-09-04
2002-03-06
2005-01-12
GDAŃSKA, 20, KRAKÓW, 31 - 411, KRAKÓW, POLSKA
2005-01-12
2007-09-13
KAMIENNA, 43, KRAKÓW, 31-403, KRAKÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie