KRS 0000094156
NIP5261003460
REGON01073041700000
NazwaMOBITEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaMOBITEL
Data rejestracji 21 lut 2002 (23 lata temu) 21 lut 2002
Data usunięcia 27 mar 2013 27 mar 2013
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres BORA - KOMOROWSKIEGO, 21, WARSZAWA, 03-982, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 8237500,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (29)
#2611Z PRODUKCJA ELEMENTÓW ELEKTRONICZNYCH #2620Z PRODUKCJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH #2630Z PRODUKCJA PŁYTEK CERAMICZNYCH #2651Z PRODUKCJA INSTRUMENTÓW I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH, KONTROLNYCH I NAWIGACYJNYCH #3313Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH #3320Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #61 USŁUGI W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI #62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA #631 PRZEŁADUNEK, MAGAZYNOWANIE, I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #6399Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #6420Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #701 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #702 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7410Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #77 WYNAJEM I DZIERŻAWA #8020Z DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA W ZAKRESIE OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA #8030Z DZIAŁALNOŚĆ DETEKTYWISTYCZNA #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #9512Z NAPRAWA I KONSERWACJA SPRZĘTU (TELE)KOMUNIKACYJNEGO #9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #6430Z DZIAŁALNOŚĆ TRUSTÓW, FUNDUSZÓW I PODOBNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCHARTUR MARIA ULRICH
Członek Organu Nadzoru
2006-04-27
2008-05-27
ZDZISŁAW KOWALEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-07-12
2006-04-27
GROMOSŁAW CZEMPIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-10-22
2002-12-10
PIOTR MICHAŁ KRAWCZYŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-10-22
2004-07-12
TOMASZ JACEK ZOFKA
Członek Organu Nadzoru
2003-09-10
2004-07-12
JACEK MICHAŁ MITROCKI
Członek Organu Nadzoru
2004-07-12
2008-05-27
EWA KORZAN SOBIERAJ
Członek Organu Nadzoru
2004-07-12
2006-11-14
JAN WINCENTY JANCEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2008-05-27
2013-03-27
MICHAŁ RYSZARD MICHALSKI
Członek Organu Nadzoru
2008-05-27
2009-05-07
JUSTYNA KATARZYNA KIEZA
Członek Organu Nadzoru
2008-05-27
2009-05-18
ANDRZEJ LIGARZEWSKI
Wspólnik
2002-02-21
2003-12-05
136 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 68.000 ZŁOTYCH
WOJCIECH JANKOWSKI
Wspólnik
2002-02-21
2003-08-21
1 UDZIAŁ O WARTOŚCI 500 ZŁOTYCH
Wspólnik
2002-02-21
2013-03-27
16.287 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 8.143.500,00 ZŁOTYCH
63018397800000
EWA MARLENA BĄCZKOWSKA
Prokurent
2004-07-12
2008-05-27
SAMOISTNA
MICHAŁ TADEUSZ WÓJCIKIEWICZ
Likwidator
2011-04-13
2013-03-27
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiGDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
ANDRZEJ LIGARZEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2002-02-21
2002-10-10
RADOSŁAW GASZA
PREZES ZARZĄDU
2002-10-10
2006-08-17
JANUSZ KOZARZEWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-10-10
2004-07-12
PAWEŁ KAMIŃSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2006-08-17
2008-08-05
JANUSZ KOZARZEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2006-08-17
2008-05-30
MICHAŁ TADEUSZ WÓJCIKIEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2008-05-30
2011-04-13
2002-02-21
2008-11-20
MOBITEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2008-11-20
2010-02-16
MOBITEL MONITORING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-02-21
2004-01-23
KRUCZA, 24/26, WARSZAWA, 00-526, WARSZAWA, POLSKA
2004-01-23
2008-09-15
DĄBRÓWKI, 6, WARSZAWA, 03-909, WARSZAWA, POLSKA
2008-09-15
2011-05-25
DUCHNICKA, 3, WARSZAWA, 01-796, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie