KRS 0000349587
NIP7010222585
REGON14225709700000
NazwaFUNDACJA GREEN CROSS POLAND W LIKWIDACJI
Krótka nazwaGREEN CROSS POLAND
Data rejestracji 22 lut 2010 (15 lat temu) 22 lut 2010
Data usunięcia 09 kwi 2018 Invalid date
Forma prawnaFUNDACJA
Adres KRUCZA, 24/26, WARSZAWA, 00-526, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7219Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7021Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #8230Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW #6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #6399Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAJANUSZ STANISŁAW REITER
Członek Organu Nadzoru
2010-09-20
2018-04-09
MICHAŁ ALEKSANDER KLEIBER
Członek Organu Nadzoru
2010-09-20
2018-04-09
KRZYSZTOF EUGENIUSZ PENDERECKI
Członek Organu Nadzoru
2010-09-20
2015-03-30
LECH WAŁĘSA
Członek Organu Nadzoru
2010-09-20
2016-09-12
ANDRZEJ MALINOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2015-03-30
2018-04-09
DOMINIKA KULCZYK
Członek Organu Nadzoru
2017-03-08
2018-04-09
JUSTYNA KATARZYNA KIEZA
Członek Organu Nadzoru
2010-02-22
2010-09-20
WALDEMAR PIOTR DĄBROWSKI
Członek Organu Nadzoru
2010-02-22
2016-09-12
JAROSŁAW KRZYSZTOF SROKA
Członek Organu Nadzoru
2010-02-22
2016-09-12
ALEKSANDER ANTONI BRODA
Likwidator
2017-05-19
2018-04-09
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiGDY ZARZĄD FUNDACJI SKŁADA SIĘ Z JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU: JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU FUNDACJI, GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY: DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU FUNDACJI DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
ANDRZEJ JAN MIZGAJSKI
PREZES ZARZĄDU
2017-03-08
2017-05-19
ALEKSANDER ANTONI BRODA
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-03-08
2017-05-19
ANDRZEJ JAN MIZGAJSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-09-22
2017-03-08
DOMINIKA KULCZYK
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-02-22
2015-03-30
DOMINIKA KULCZYK
WICEPREZES ZARZĄDU
2015-03-30
2015-09-22
DOMINIKA KULCZYK
PREZES ZARZĄDU
2015-09-22
2017-03-08
ANDRZEJ JAN MIZGAJSKI
PREZES ZARZĄDU
2010-05-31
2015-09-22
2010-02-22
2017-05-19
FUNDACJA GREEN CROSS POLAND
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie