KRS 0000361252
NIP7010248863
REGON14250664300000
NazwaELEKTRON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaELEKTRON
Data rejestracji 21 lip 2010 (14 lat temu) 21 lip 2010
Data usunięcia 10 lut 2015 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KRUCZA, 24/26, WARSZAWA, 00-526, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 360640300,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (14)
#3511Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ #3512Z PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ #3513Z DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ #3514Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ #4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #421 BUDOWA DRÓG KOŁOWYCH I SZYNOWYCH #6420Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH #649 POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAWspólnik
2010-07-21
2012-11-23
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁOTYCH
63018397800000
POLENERGIA HOLDING S.Á R.L
Wspólnik
2012-11-23
2015-02-10
1.115.701 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 111.570.100,00 ZŁOTYCH
ENS INVESTMENTS B.V.
Wspólnik
2014-05-05
2015-02-10
412.168 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 41.216.800,00 ZŁ
OCOREL LIMITED
Wspólnik
2014-05-05
2015-02-10
1.502.988 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 150.298.800,00 ZŁ
Wspólnik
2014-05-05
2015-02-10
570.347 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 57.034.700,00 ZŁOTYCH
01638570800000
MARTA ALEKSANDRA PRZYGODZKA
Prokurent
2014-05-19
2015-02-10
PROKURA ŁĄCZNA
WOJCIECH MATEUSZ DMOCHOWSKI
Prokurent
2014-05-19
2015-02-10
PROKURA ŁĄCZNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
JACEK WŁADYSŁAW STRZELECKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-07-21
2013-02-07
JAROSŁAW KRZYSZTOF SROKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-01-10
2012-06-20
GRAHAM CHEESEMAN
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-01-10
2012-06-20
MAREK DURSKI
PREZES ZARZĄDU
2013-02-07
2013-08-22
JACEK GŁOWACKI
PREZES ZARZĄDU
2013-08-22
2015-02-10
ZBIGNIEW PROKOPOWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-08-22
2015-02-10
2010-07-21
2015-02-10
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2010-07-21
2015-02-10
ELEKTRON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2010-07-21
2015-02-10
KRUCZA, 24/26, WARSZAWA, 00-526, WARSZAWA, POLSKA
2010-07-21
2015-02-10
3511Z - WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ
2010-07-21
2015-02-10
3512Z - PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ
2010-07-21
2015-02-10
3513Z - DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ
2010-07-21
2015-02-10
3514Z - HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ
2010-07-21
2015-02-10
4110Z - REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
2010-07-21
2015-02-10
4120Z - ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH
2010-07-21
2015-02-10
421 - ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG KOŁOWYCH I SZYNOWYCH
2010-07-21
2015-02-10
6420Z - DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH
2010-07-21
2015-02-10
649 - POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
2010-07-21
2015-02-10
6810Z - KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie