KRS 0000025742
NIP5590000505
REGON00252781700000
NazwaMONDI ŚWIECIE SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaMONDI ŚWIECIE
Data rejestracji 06 lip 2001 (23 lata temu) 06 lip 2001
Data usunięcia 25 cze 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres BYDGOSKA, 1, ŚWIECIE, 86 - 100, ŚWIECIE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 50000000,00 PLN
Wartość nominalna akcji1,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji50000000
Dane podatkowe
NIP 5590000505
data rejestracji 05 lip 1993
status Czynny
11188000090000001102955000
12160013031840646340000002
BNP Oddział w Gdańsku ul. Okopowa 7
ul. Wojciecha Bogusławskiego 2 80-958 Gdańsk POLSKA
13114010520000325581001003
mBank Oddział Korporacyjny Bydgoszcz
ul. Grodzka 19-21 85-109 Bydgoszcz POLSKA
28160013031840646340000005
BNP Oddział w Gdańsku ul. Okopowa 7
ul. Wojciecha Bogusławskiego 2 80-958 Gdańsk POLSKA
39160013031840646340000001
BNP Oddział w Gdańsku ul. Okopowa 7
ul. Wojciecha Bogusławskiego 2 80-958 Gdańsk POLSKA
71160013031840646340000007
BNP Oddział w Gdańsku ul. Okopowa 7
ul. Wojciecha Bogusławskiego 2 80-958 Gdańsk POLSKA
98160013031840646340000006
BNP Oddział w Gdańsku ul. Okopowa 7
ul. Wojciecha Bogusławskiego 2 80-958 Gdańsk POLSKA
94160014621840646340000017
BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie
ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#1712Z PRODUKCJA PAPIERU I TEKTURYPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#1711Z PRODUKCJA PRZĘDZY BAWEŁNIANEJ #3511Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ #3514Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ #3821Z OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE #3700Z ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW #4673Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIAKRZYSZTOF JAKUB JOACHIMIAK
Beneficjent
SEBASTIAN BARTŁOMIEJ RZEPA
Beneficjent
BOGUSŁAW JAROSŁAW BIELECKI
Beneficjent
TOMASZ KATEWICZ
Beneficjent
SEBASTIAN BARTŁOMIEJ RZEPA
zgłaszający - członek zarządu
BOGUSŁAW JAROSŁAW BIELECKI
zgłaszający - członek zarządu
EDWARD ŚWITLIK
Prokurent
2001-07-06
2002-03-11
ŁĄCZNA
WOJCIECH MROCZYŃSKI
Prokurent
2002-03-11
2005-07-13
ŁĄCZNA
TOMASZ KATEWICZ
Prokurent
2004-11-29
2006-05-16
ŁĄCZNA
KRZYSZTOF MACIEJ MINDYKOWSKI
Prokurent
2005-07-13
2006-07-06
ŁĄCZNA
BOGUSŁAW JAROSŁAW BIELECKI
Prokurent
2010-07-23
2011-01-19
ŁĄCZNA - DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI PROKURENT MUSI DZIAŁAĆ ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
SEBASTIAN BARTŁOMIEJ RZEPA
Prokurent
2020-01-24
2020-06-10
PROKURA ŁĄCZNA MIESZANA, DZIAŁAJĄC WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
KRZYSZTOF JAKUB JOACHIMIAK
Prokurent
2021-07-05
2022-01-14
PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
ADAM STANISŁAW MRZYGŁÓD
Prokurent
2006-07-06
2008-05-16
ŁĄCZNA - Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
CHRISTIAN ETTEL
Prokurent
2001-07-06
2002-09-27
ŁĄCZNA
KAROL MERGLER
Członek Organu Nadzoru
2001-07-06
2013-04-11
VEIT SORGER
Członek Organu Nadzoru
2001-07-06
2005-07-13
DAVID ANDREW HATHORN
Członek Organu Nadzoru
2001-07-06
2004-04-21
PETER MACHACEK
Członek Organu Nadzoru
2001-07-06
2014-04-29
PETER OSWALD
Członek Organu Nadzoru
2001-07-06
2020-06-09
DERRICK NICHOLAS MINNIE
Członek Organu Nadzoru
2001-07-06
2003-11-15
ZBIGNIEW PROKOPOWICZ
Członek Organu Nadzoru
2003-11-15
2004-09-14
CHARLES EDWARD WALTERS
Członek Organu Nadzoru
2003-11-15
2005-07-13
RYSZARD GACKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2006-05-16
2013-04-11
LADIMIR ENORE PELLIZZARO
Członek Organu Nadzoru
2009-05-19
2012-05-23
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO UPRAWNIENI SĄ DWAJ WSPÓŁDZIAŁAJĄCY CZŁONKOWIE ZARZĄDU ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
MACIEJ WITOLD KUNDA
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-07-18
2004-11-29
ZBIGNIEW PROKOPOWICZ
PREZES ZARZĄDU
2001-07-06
2003-02-07
JANUSZ MICHAŁOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-07-06
2003-11-15
FLORIAN STOCKERT
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-07-06
2015-06-03
JAN ŻUKOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-07-06
2019-09-11
KRZYSZTOF JAN SĘDZIKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2003-02-07
2004-11-29
MACIEJ WITOLD KUNDA
PREZES
2004-11-29
2021-07-05
TOMASZ KATEWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-05-16
2021-07-05
TOMASZ KATEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2021-07-05
2024-06-25
BOGUSŁAW JAROSŁAW BIELECKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-01-19
2024-06-25
2001-07-06
2005-01-20
FRANTSCHACH ŚWIECIE SPÓŁKA AKCYJNA
2005-01-20
2008-05-16
MONDI PACKAGING PAPER ŚWIECIE SPÓŁKA AKCYJNA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie