KRS 0000087252
REGON91050549000000
NazwaPRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "DGS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaPRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "DGS"
Data rejestracji 07 lut 2002 (23 lata temu) 07 lut 2002
Data usunięcia 27 paź 2005 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ALEJA KAZIMIERZA WIELKIEGO, 6, WŁOCŁAWEK, 87-800, WŁOCŁAWEK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 500000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#2872Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ Z METALI LEKKICHOWYCHTALEMETALI, METALURGIA PROSZKÓWNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA #2222Z DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #5170 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA #2956 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #2924A PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ #5157Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU #6024B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI #7134Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃROMAN EDWARD PILLARDY
Członek Organu Nadzoru
2002-02-07
2005-05-16
ROBERT RENE MARIE HOYTING
Członek Organu Nadzoru
2002-02-07
2004-04-20
STANISŁAW DŁUGOSZ
Członek Organu Nadzoru
2002-02-07
2005-10-27
KRZYSZTOF MUCHA ORLIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-02-07
2004-04-20
ROMAN GRZĄDZIEL
Członek Organu Nadzoru
2002-02-07
2005-05-16
ZBIGNIEW PROKOPOWICZ
Członek Organu Nadzoru
2005-05-16
2005-10-27
AGNIESZKA MAŁGORZATA KOWALSKA
Członek Organu Nadzoru
2005-05-16
2005-10-27
DARIUSZ BORYSOW
Członek Organu Nadzoru
2005-05-16
2005-10-27
MICHAŁ ANTONI RUSIECKI
Członek Organu Nadzoru
2005-05-16
2005-10-27
JANUSZ DERLAK
Wspólnik
2002-02-07
2005-05-16
130 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 65000 PLN
ROMAN GRZĄDZIEL
Wspólnik
2002-02-07
2002-11-22
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000 ZŁOTYCH
Wspólnik
2005-05-16
2005-10-27
1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 500.000 ZŁOTYCH
91136154300000
KRZYSZTOF GRZĄDZIEL
Wspólnik
2002-02-07
2005-05-16
400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCIUDZIAŁÓW 200000,-ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE PREZESA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z WICEPREZESEM LUB PREZESA ZARZĄDU Z DWOMA CZŁONKAMI ZARZĄDU
JACEK WOJDA
WICEPREZES
2005-08-30
2005-10-27
KRZYSZTOF GRZĄDZIEL
PREZES ZARZĄDU
2002-02-07
2005-10-27
JANUSZ STANISŁAW OCHOCIŃSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2005-05-16
2005-10-27
JANUSZ DERLAK
VICE-PREZES ZARZĄDU
2002-02-07
2005-05-16
2002-02-07
2005-10-27
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-02-07
2005-10-27
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "DGS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-02-07
2005-10-27
ALEJA KAZIMIERZA WIELKIEGO, 6, WŁOCŁAWEK, 87-800, WŁOCŁAWEK, POLSKA
2002-02-07
2005-10-27
2872Z - PRODUKCJA OPAKOWAŃ Z METALI LEKKICH
2002-02-07
2005-10-27
2222Z - DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA
2002-02-07
2005-10-27
5170 - POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA
2003-01-13
2005-10-27
2956 - PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA
2003-01-13
2005-10-27
2924A - PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ
2003-01-13
2005-10-27
5157Z - SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU
2003-01-13
2005-10-27
6024B - TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI
2005-05-16
2005-10-27
7134Z - WYNAJEM POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie