KRS 0000224737
NIP8882842862
REGON91136154300000
Nazwa"GUALA CLOSURES DGS POLAND" SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaGUALA CLOSURES DGS POLAND
Data rejestracji 22 gru 2004 (20 lat temu) 22 gru 2004
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres ALEJA KAZIMIERZA WIELKIEGO, 6, WŁOCŁAWEK, 87-800, WŁOCŁAWEK, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 594999,99 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 594999,99 PLN
Wartość nominalna akcji0,01 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji59499999
Dane kontaktowe
Email DGS@GUALACLOSURESDGS.PL
Dane podatkowe
NIP 8882842862
data rejestracji 01 mar 2005
status Czynny
05116022020000000215082209
MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe
ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA
26116022020000000261914595
MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe
ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA
54116022020000000351044287
MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe
ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA
80116022020000000198539255
MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe
ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA
90116022020000000243481600
MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe
ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA
96116022020000000247272543
MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe
ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2592Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ Z METALIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#1812Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE #4677Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #2229Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH #2561Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE #2562Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH #289 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA #2222Z DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #2824Z PRODUKCJA NARZĘDZI RĘCZNYCH MECHANICZNYCHGABRIELE DEL TORCHIO
Beneficjent
1951-02-05
GIOVANNI GIALLOMBARDO
Beneficjent
1955-12-21
KAMEL ALIAT
Beneficjent
1983-04-06
KRZYSZTOF GRZĄDZIEL
zgłaszający - członek zarządu
MAURO CANESCHI
Beneficjent
1969-10-06
KRZYSZTOF GRZĄDZIEL
Beneficjent
FRANCESCO BOVE
Beneficjent
1958-09-10
STEFANO PICCHIOTTI
Beneficjent
1974-05-09
MARCO PIERETTORI
Beneficjent
1972-05-28
ECART KURT THEO VOGLER
Beneficjent
1970-10-24
ROMAN GRZĄDZIEL
Członek Organu Nadzoru
2004-12-22
2005-09-21
MARLENA GRZĄDZIEL
Członek Organu Nadzoru
2004-12-22
2005-09-21
KATARZYNA PEŁA
Członek Organu Nadzoru
2004-12-22
2005-08-19
MARIUSZ MICHAŁOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-12-22
2005-09-21
ZBIGNIEW PROKOPOWICZ
Członek Organu Nadzoru
2005-08-19
2007-12-05
FRANCESCO BOVE
Członek Organu Nadzoru
2011-10-25
2024-01-18
1958-09-10
ROBERT GRZEGORZ GRZĄDZIEL
Członek Organu Nadzoru
2011-10-25
2017-05-22
MARLENA GRZĄDZIEL
Członek Organu Nadzoru
2012-05-30
2017-05-22
ELŻBIETA ADAMCZYK
Członek Organu Nadzoru
2017-05-22
2024-07-23
MAREK WINCENTY GRZĄDZIEL
Członek Organu Nadzoru
2017-05-22
2024-07-23
GABRIELE DEL TORCHIO
Beneficjent
PRZEWODNICZĄCY RADY DYREKTORÓW SPÓŁKI GUALA CLOSURES S.P.A.
GIOVANNI GIALLOMBARDO
Beneficjent
MENADŻER SPÓŁKI SPSI S.A.R.L.
KAMEL ALIAT
Beneficjent
MENADŻER SPÓŁKI SPSI S.A.R.L.
KRZYSZTOF GRZĄDZIEL
Beneficjent
inne
PREZES ZARZĄD GUALA CLOSURES DGS POLAND S.A.
STEFANO PICCHIOTTI
Beneficjent
PRAWO DO REPREZENTOWANIA WIĘKSZOŚCIOWEGO AKCJONARIUSZA SPÓŁKI NA WALNYM ZGROMADZENIU WE WSZYSTKICH SPRAWACH (WŁĄCZAJĄC POWOŁYWANIE I ODWOŁYWANIE CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI);
MARCO PIERETTORI
Beneficjent
MENADŻER SPÓŁKI SPSI S.A.R.L.
ECART KURT THEO VOGLER
Beneficjent
MENADŻER SPÓŁKI SPSI S.A.R.L.
FRANCOIS COTTONG
Beneficjent
MENADŻER SPÓŁKI SPSI S.A.R.L.
AMELIE FLAMMIA
Beneficjent
MENADŻER SPÓŁKI SPSI S.A.R.L.
JOHN CROSTAROSA MOWINCKEL
Beneficjent
MENADŻER SPÓŁKI SPSI S.A.R.L.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA W JEJ IMIENIU UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJACY ŁĄCZNIE.
PAULO MARIA FERRARI
WICE-PREZES ZARZĄDU
2011-10-25
2011-11-25
FABRIZIO NICOLA VENEZIA
WICE-PREZES ZARZĄDU
2011-10-25
2011-11-25
KRZYSZTOF GRZĄDZIEL
PREZES ZARZĄDU
2004-12-22
2007-12-05
MICHAŁ RUSIECKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-12-22
2005-05-06
MICHAŁ RUSIECKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2005-05-06
2005-07-14
AGNIESZKA KOWALSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-12-22
2005-05-06
AGNIESZKA KOWALSKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2005-05-06
2005-07-14
JANUSZ STANISŁAW OCHOCIŃSKI
WICEPREZES
2005-07-14
2011-10-25
JACEK WOJDA
WICEPREZES
2005-07-14
2011-10-25
BOGUSŁAW WOJCIECH SZCZEPAŃSKI
WICEPREZES
2005-10-14
2011-10-25
2004-12-22
2005-08-30
"CENTRAL EUROPEAN CLOSURES POLSKA" SPÓŁKA AKCYJNA
2005-08-30
2005-09-01
"DGS" SPÓŁKA AKCYJNA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie