KRS 0000404189
NIP6342802065
REGON24279962000000
NazwaCENTRUM RADIOTERAPII KATOWICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaCENTRUM RADIOTERAPII KATOWICE
Data rejestracji 08 gru 2011 (13 lat temu) 08 gru 2011
Data usunięcia 01 paź 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres CEGLANA, 35, KATOWICE, 40-514, KATOWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 14947800,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 6342802065
data rejestracji 23 gru 2011
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 23 lip 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4646Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH #4773Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4774Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7733Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY #7739Z WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #8560Z KREOWANIE I WSPIERANIE PROGRAMÓW INFORMACYJNYCH I EDUKACYJNYCH, PROPAGUJĄCYCH W RÓŻNYCH KRĘGACH SPOŁECZNYCH IDEĘ WSPARCIA RODZIN, KTÓRYCH CZŁONKOWIE WYKAZUJĄ ZABURZENIA PSYCHICZNE, PSYCHOLOGICZNE I NEUROLOGICZNE O RÓŻNYM PODŁOŻU, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM MIESZKAŃCÓW OŚRODKÓW WIEJSKICH.KRZYSZTOF URBANIAK
Beneficjent
HENRYK NIEWADZIOŁ
Beneficjent
FRANCESCA BARCAGLIONI
reprezentant
1971-07-24
TADEUSZ GALKOWSKI
reprezentant
PHILIPPE PONSARD
reprezentant
1967-03-16
RADOSŁAW BRYŁKA
reprezentant
ŁUKASZ MICHALECKI
reprezentant
PAWEŁ PACZKOWSKI
reprezentant
JOANNA MAŁGORZATA WOJCIECHOWSKA
Prokurent
2015-04-17
2019-01-14
PROKURA ŁĄCZNA UPOWAŻNIAJĄCA DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI W IMIENIU SPÓŁKI WYŁĄCZNIE WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI
RADOSŁAW SEBASTIAN BRYŁKA
Prokurent
2021-04-27
2021-10-01
PROKURA ŁĄCZNA UPOWAŻNIAJĄCA DO DZIAŁANIA W IMIENIU SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
WOJCIECH MACIEJ KUBIAK
Prokurent
2015-04-17
2018-10-31
PROKURA ŁĄCZNA UPOWAŻNIAJĄCA DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI W IMIENIU SPÓŁKI WYŁĄCZNIE WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI
Wspólnik
2011-12-08
2012-03-30
13.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 650.000,00 ZŁ
12006778700000
VOXEL INTERNATIONAL SOCIÉTÉ A RESPONSABILITÉ LIMITÉE
Wspólnik
2012-03-30
2012-10-09
13.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 650.000,00 ZŁ
Wspólnik
2012-10-09
2012-12-12
13000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 650.000,00 ZŁ
12006778700000
HEALTHCARE INVESTMENTS S.A.R.L
Wspólnik
2012-12-12
2021-10-01
273.539 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 13.676.950,00 ZŁ
MIROSŁAW STACHOWICZ
Członek Organu Nadzoru
2013-08-02
2013-12-23
MICHAŁ ANTONI RUSIECKI
Członek Organu Nadzoru
2013-08-02
2015-04-17
MICHAŁ SYLWESTER KĘDZIA
Członek Organu Nadzoru
2013-08-02
2015-04-17
MONIKA ANITA ROGOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2013-08-02
2015-04-17
PIOTR CIACEK
Członek Organu Nadzoru
2013-08-02
2013-12-23
MARGARET GRALIŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2013-08-02
2013-12-23
PAWEŁ MIŚKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2013-08-02
2013-12-23
KRZYSZTOF URBANIAK
Beneficjent
16% AKCJI SPÓŁKI NU-MED GRUPA SA
HENRYK NIEWADZIOŁ
Beneficjent
16% AKCJI SPÓŁKI NU-MED GRUPA SA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
JACEK LISZKA
PREZES ZARZĄDU
2011-12-08
2012-12-12
MAREK PILCH KOWALCZYK
WICEPREZES ZARZĄDU
2011-12-08
2012-12-12
MARTA BOGUSZ CZERNIEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2012-12-12
2014-05-20
PAWEŁ JAN PACZKOWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2013-08-29
2014-05-08
ARKADIUSZ KEMPCZYŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-05-08
2016-05-31
ŁUKASZ PIOTR MICHALECKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2017-07-06
2018-04-19
ŁUKASZ PIOTR MICHALECKI
PREZES ZARZĄDU
2018-04-19
2021-04-27
MARCIN TOMASZ KRZEMIŃSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2018-08-01
2019-10-09
RADOSŁAW SEBASTIAN BRYŁKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2019-10-09
2021-04-27
MARIUSZ ARTUR BORZĘCKI
PREZES ZARZĄDU
2021-04-27
2021-10-01
2011-12-08
2015-04-17
CENTRUM DIAGNOSTYKI I TERAPII ONKOLOGICZNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2011-12-08
2013-12-23
KOŚCIUSZKI, 171, KATOWICE, 40-524, KATOWICE, POLSKA
2013-12-23
2014-01-28
CEGLANA, 35, KATOWICE, 40-952, KATOWICE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie