KRS 0000315658
NIP9542652330
REGON24103207400000
NazwaSZPITAL ZAKONU BONIFRATRÓW W KATOWICACH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaSZPITAL ZAKONU BONIFRATRÓW W KATOWICACH
Data rejestracji 15 paź 2008 (16 lat temu) 15 paź 2008
Data usunięcia 13 kwi 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres MARKIEFKI, 87, KATOWICE, 40-211, KATOWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 7490000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 9542652330
data rejestracji 03 lis 2008
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 01 mar 2022
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#8610Z DZIAŁALNOŚĆ SZPITALIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#8621Z PRAKTYKA LEKARSKA OGÓLNA #8622Z PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA #8690A DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA #8690C PRAKTYKA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH #8690D DZIAŁALNOŚĆ PARAMEDYCZNA #8690E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #4773Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4774Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4775Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACHMAREK KROBICKI
Członek Organu Nadzoru
2011-02-07
2012-04-17
DOROTA PUKA
Członek Organu Nadzoru
2012-04-17
2016-12-28
LEON CHMIEL
Członek Organu Nadzoru
2012-09-17
2014-09-08
ANNA MAKARUK
Członek Organu Nadzoru
2012-09-17
2016-04-21
ADAM SKIBA
Członek Organu Nadzoru
2014-09-08
2018-07-23
ANNA WIKTORIA JANICKA
Członek Organu Nadzoru
2016-11-21
2017-10-17
JACEK WASYLEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2017-10-17
2018-07-13
ANNA MAKARUK
Członek Organu Nadzoru
2008-10-15
2011-02-07
MAREK KROBICKI
Członek Organu Nadzoru
2008-10-15
2009-10-27
KRZYSZTOF WRZESIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2008-10-15
2009-10-27
WIOLETTA ANNA NIEMIEC
Beneficjent
TOMASZ DMOWSKI
Beneficjent
GRZEGORZ KAMIŃSKI
zgłaszający - członek zarządu
DOM ZAKONNY P.W. ŚWIĘTYCH ANIOŁÓW STRÓŻÓW (KONWENT OO. BONIFRATRÓW)
Wspólnik
2008-10-15
2021-10-22
7 490 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 7.490,000,00 ZŁ
PROWINCJA POLSKA ZAKONU SZPITALNEGO ŚW. JANA BOŻEGO P.W. ZWIASTOWANIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY
Wspólnik
2021-10-22
2022-04-13
7.490 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 7.490,000,00 ZŁ
006232065
AGATA URSZULA BOCZEK
Prokurent
2016-02-24
2019-12-03
UDZIELONA PROKURA MA CHARAKTER ŁĄCZNY. SPOSÓB WYKONYWANIA PROKURY: - JEŻELI ZARZĄD SPÓŁKI JEST JEDNOOSOBOWY, TO DO SKLADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI PRZEZ PROKURENTA KONIECZNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE Z DRUGIM PROKURENTEM. - JEŻELI ZARZĄD SPÓŁKI JEST WIELOOSOBOWY TO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI PRZEZ PROKURENTA KONIECZNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE Z DRUGIM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU.
MAŁGORZATA JADWIGA JAGIEŁŁO BARTYZEL
Prokurent
2019-12-03
2022-04-13
UDZIELONA PROKURA MA CHARAKTER ŁĄCZNY. SPOSÓB WYKONYWANIA PROKURY: - JEŻELI ZARZĄD SPÓŁKI JEST JEDNOOSOBOWY, TO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI PRZEZ PROKURENTA KONIECZNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE Z DRUGIM PROKURENTEM. - JEŻELI ZARZĄD SPÓŁKI JEST WIELOOSOBOWY TO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI PRZEZ PROKURENTA KONIECZNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE Z DRUGIM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU.
DAMIAN PAWEŁ STĘPIEŃ
Prokurent
2014-09-08
2018-09-27
PROKURA SAMOISTNA
AGNIESZKA HALINA PODGÓRSKA
Prokurent
2018-09-27
2022-04-13
UDZIELONA PROKURA MA CHARAKTER ŁĄCZNY. SPOSÓB WYKONYWANIA PROKURY: - JEŻELI ZARZĄD SPÓŁKI JEST JEDNOOSOBOWY, TO DO SKLADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI PRZEZ PROKURENTA KONIECZNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE Z DRUGIM PROKURENTEM. - JEŻELI ZARZĄD SPÓŁKI JEST WIELOOSOBOWY TO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI PRZEZ PROKURENTA KONIECZNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE Z DRUGIM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU.
WIOLETTA ANNA NIEMIEC
Beneficjent
REPREZENTANT
TOMASZ DMOWSKI
Beneficjent
JEDYNY REPREZENTANT JEDYNEGO WSPÓLNIKA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI, KTÓRYCH TREŚĆ DOTYCZY ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ LUB NABYWANIA PRAW DO KWOTY 10.000,00 ZŁ ( DZIESIĘCIU TYSIĘCY ZŁOTYCH) UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ALBO PROKURENT.
RYSZARD JAN ZIĘBA
PREZES ZARZĄDU
2008-10-15
2009-04-21
EUGENIUSZ FRANCISZEK KRET
PREZES ZARZĄDU
2009-04-21
2009-05-26
EUGENIUSZ FRANCISZEK KRET
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-05-26
2009-10-27
MARIA TERESA JANUSZ
PREZES ZARZĄDU
2009-05-26
2018-07-13
EWA BARBARA GUDUN
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-05-26
2018-07-13
JOLANTA DOROTA CZAPLIŃSKA JASZCZUROWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-05-26
2014-09-22
WIOLETTA ANNA NIEMIEC
PREZES ZARZĄDU
2018-07-13
2022-04-13
GRZEGORZ KAMIŃSKI
VICE PREZES ZARZĄDU
2021-08-05
2022-02-25
RENATA EWA NEIDROWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2022-02-25
2022-04-13
2008-10-15
2014-09-08
"BONI FRATRES CATOVIENSIS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie