KRS 0000066674
NIP9570811591
REGON19247883000000
NazwaDOM FINANSOWY "QS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaDOM FINANSOWY "QS"
Data rejestracji 28 lis 2001 (23 lata temu) 28 lis 2001
Data usunięcia 16 lip 2015 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres CHŁOPSKA, 53, GDAŃSK, 80-350, GDAŃSK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 103545,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 9570811591
data rejestracji 01 sty 2003
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9 pkt 2
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 21 wrz 2023
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6419Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6622Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH #6629Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #8291Z DZIAŁALNOŚĆ ŚWIADCZONA PRZEZ AGENCJE INKASA I BIURA KREDYTOWE #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #7733Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERYPIOTR WELTROWSKI
reprezentant
RAFAŁ JERZY ĆWIKLIŃSKI
Beneficjent
KRZYSZTOF FĄFEREK
Członek Organu Nadzoru
2003-10-07
2007-02-27
PIOTR JÓZEF DZIABAS
Członek Organu Nadzoru
2003-10-07
2004-12-09
SŁAWOMIR JÓZEF ŁOBODA
Członek Organu Nadzoru
2003-10-07
2004-12-09
STEVEN BUCKLEY
Członek Organu Nadzoru
2004-12-09
2006-10-05
KRZYSZTOF DAWID KULIG
Członek Organu Nadzoru
2004-12-09
2006-10-05
MOUDERE BHAIDJY
Członek Organu Nadzoru
2009-11-24
2011-02-24
PHILIPPE JOSEPH SANTINI
Członek Organu Nadzoru
2011-02-24
2012-08-22
JEAN DARRIEU
Członek Organu Nadzoru
2011-02-24
2012-08-22
BENOIT D'HALLUIN
Członek Organu Nadzoru
2011-02-24
2012-08-22
PHILIPPE REFFAY
Członek Organu Nadzoru
2012-08-22
2013-04-10
Wspólnik
2001-11-28
2004-08-17
500 UDZIAŁÓW PO 50 PLN KAŻDY UDZIAŁ ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000 PLN
19043126700000
HEVAL BEHEER B.V.
Wspólnik
2004-08-17
2006-10-05
500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ
LASER SOCIETE ANONYME
Wspólnik
2006-10-05
2013-04-10
500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000 PLN
DILAETER LIMITED
Wspólnik
2013-04-10
2015-07-16
485 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINLANEJ 94.575,00 ZŁOTYCH
ANDRZEJ RETERSKI
Wspólnik
2013-12-17
2015-02-26
15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ 1500 ZŁ
RAFAŁ JERZY ĆWIKLIŃSKI
Beneficjent
akcjonariusz spółki akcyjnej
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
LEONARD STEFAN DETTLAFF
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-11-17
2008-05-28
KRZYSZTOF WACŁAW KORONKIEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2006-01-23
2008-05-28
KRZYSZTOF WACŁAW KORONKIEWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-05-28
2008-06-11
WOJCIECH ROBERT DWORAKOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-05-28
2011-11-22
ANDRZEJ RAFAŁ RETERSKI
PREZES ZARZĄDU
2008-05-28
2015-07-16
RENATA EWA NEIDROWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-09-29
2012-10-26
KRZYSZTOF WACŁAW KORONKIEWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-03-21
2004-11-17
JACEK KRAWCZYK
PREZES ZARZĄDU
2001-11-28
2006-01-23
2001-11-28
2002-03-21
BIAŁA, 1, GDAŃSK, 80-435, GDAŃSK, POLSKA
2002-03-21
2008-01-21
CHŁOPSKA, 53, GDAŃSK, 80-350, GDAŃSK, POLSKA
2008-01-21
2010-12-31
PIASTOWSKA, 11, GDAŃSK, 80-332, GDAŃSK, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 14 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie