KRS 0000092235
REGON19059018400000
NazwaTOWARZYSTWO INWESTYCYJNE "A.R.T." SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaTOWARZYSTWO INWESTYCYJNE "A.R.T."
Data rejestracji 15 lut 2002 (23 lata temu) 15 lut 2002
Data usunięcia 27 lis 2006 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres BIAŁA, 1, GDAŃSK, 80-435, GDAŃSK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #45 BUDOWNICTWO #65 POŚREDNICTWO FINANSOWE, Z WYJĄTKIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNO- RENTOWYCH #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7440Z REKLAMA #6720Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UBEZPIECZENIAMI I FUNDUSZAMI #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIAKRZYSZTOF FĄFEREK
Wspólnik
2002-02-15
2006-11-27
100 UDZIAŁÓW W ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000 ZŁ
KRZYSZTOF FĄFEREK
Prokurent
2002-02-15
2004-09-07
PROKURA SAMOISTNA
JERZY WŁADYSŁAW DOROSZUK
Likwidator
2004-05-24
2006-11-27
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
GRZEGORZ KORZENIEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2002-02-15
2002-05-22
PAWEŁ WIKTOR DZIANACH
PREZES ZARZĄDU
2002-05-22
2003-12-17
JERZY WŁADYSŁAW DOROSZUK
PREZES ZARZĄDU
2003-12-17
2004-05-24
2002-02-15
2004-05-24
TOWARZYSTWO INWESTYCYJNE "A.R.T." SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 14 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie