KRS 0000127732
NIP5861774898
REGON19054711300000
Nazwa"CMR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaCMR
Data rejestracji 27 sie 2002 (22 lata temu) 27 sie 2002
Data usunięcia 20 gru 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres CHŁOPSKA, 53, GDAŃSK, 80-350, GDAŃSK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 523850,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5861774898
data rejestracji 30 sie 2002
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9a pkt 1
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 17 lut 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4520Z DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4531Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #4532Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #4614Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW #4618Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW #4619Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #5221Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY #7739Z WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCIIWONA JANCZEWSKA
Członek Organu Nadzoru
2014-06-26
2015-12-11
ALICJA KUPC
Członek Organu Nadzoru
2002-10-23
2010-01-19
KRZYSZTOF FĄFEREK
Członek Organu Nadzoru
2002-10-23
2014-06-26
JERZY ŁUCJAN ŁOPACIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-10-23
2007-10-02
JOLANTA BOGUSŁAWA FĄFEREK
Członek Organu Nadzoru
2007-10-02
2014-06-26
TOMASZ PIOTR JANCZEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2010-01-19
2015-12-11
ANETA AGNIESZKA WŁOSTOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2014-06-26
2015-12-11
ZDZISŁAW MAZUR
reprezentant
MICHAŁ HENRYK KRAWCZYK
Beneficjent
ARTUR SPODZIEJA
Prokurent
2014-06-26
2015-12-11
PROKURA SAMODZIELNA
ZDZISŁAW MAZUR
Likwidator
2018-03-16
2021-11-10
JACEK MIECZYSŁAW KRAWCZYK
Likwidator
2021-11-10
2021-12-20
JOLANTA BOGUSŁAWA FĄFEREK
Wspólnik
2002-08-27
2010-01-19
10 UDZIAŁÓW W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 500 PLN
RYSZARD KAZIMIERZ KUPC
Wspólnik
2002-08-27
2010-01-19
10 UDZIAŁÓW W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 500 PLN
Wspólnik
2010-01-19
2014-06-26
1.570 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 78.500 ZŁ
19124378600000
KRZYSZTOF FĄFEREK
Wspólnik
2010-01-19
2014-06-26
1.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000 ZŁ
TOMASZ JANCZEWSKI
Wspólnik
2014-06-26
2020-10-29
2570 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 128.500 ZŁ
BIRNAM ININVESTMENTS LIMITED
Wspólnik
2019-05-09
2020-10-29
7.907 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 395.350 ZŁ.
MICHAŁ HENRYK KRAWCZYK
Wspólnik
2020-10-29
2021-12-20
10.457 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 522.850 ZŁOTYCH
MICHAŁ HENRYK KRAWCZYK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE
RYSZARD KAZIMIERZ KUPC
PREZES ZARZĄDU
2002-08-27
2010-01-19
JACEK MIECZYSŁAW KRAWCZYK
PREZES ZARZĄDU
2010-01-19
2014-06-26
RYSZARD KAZIMIERZ KUPC
PREZES ZARZĄDU
2014-06-26
2017-06-19
ZDZISŁAW MAZUR
PREZES ZARZĄDU
2017-06-19
2018-03-16
2002-08-27
2018-03-16
"CMR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-08-27
2010-01-19
CHŁOPSKA, 53, GDAŃSK, 80-350, GDAŃSK, POLSKA
2010-01-19
2012-07-19
GRUNWALDZKA, 250, GDAŃSK, 80-314, GDAŃSK, POLSKA
2012-07-19
2014-10-08
GENERAŁA JÓZEFA HALLERA, 140, GDAŃSK, 80-416, GDAŃSK, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 14 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie