KRS 0000054031
NIP9570769558
REGON19197966500000
NazwaALFA INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaALFA INVESTMENT
Data rejestracji 23 paź 2001 (23 lata temu) 23 paź 2001
Data usunięcia 06 wrz 2010 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres POLANKI, 19, GDAŃSK, 80-308, GDAŃSK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1707500,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 9570769558
data rejestracji 01 lis 2008
status Czynny
05175013250000000033603894
BNP Oddział w Gdańsku ul. Rajska 4
ul. Rajska 4 80-850 Gdańsk POLSKA
09175013250000000033990367
BNP Oddział w Gdańsku ul. Rajska 4
ul. Rajska 4 80-850 Gdańsk POLSKA
12175013250000000033622198
BNP Oddział w Gdańsku ul. Rajska 4
ul. Rajska 4 80-850 Gdańsk POLSKA
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (12)
#41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE #6419Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE #6420Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH #649 POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #77 WYNAJEM I DZIERŻAWA #81 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENIJERZY TADEUSZ KOBYLIŃSKI
Beneficjent
KRZYSZTOF FĄFEREK
Beneficjent
GRZEGORZ ANTONI WALUSZEWSKI
Beneficjent
MAREK LITKOWSKI
reprezentant
ALICJA GRAŻYNA KOZAKIEWICZ
reprezentant
KRZYSZTOF FĄFEREK
reprezentant
JERZY TADEUSZ KOBYLIŃSKI
Wspólnik
2001-10-23
2007-09-03
30 UDZIAŁÓW W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 37500 ZŁOTYCH
GESDORAS INVESTMENTS LIMITED
Wspólnik
2007-09-03
2009-03-23
1365 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.706.250,00 ZŁ
GRZEGORZ ANTONI WALUSZEWSKI
Wspólnik
2001-10-23
2007-09-03
50 UDZIAŁÓW W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 62500 ZŁOTYCH
JERZY TADEUSZ KOBYLIŃSKI
Beneficjent
WSPÓLNIK SPÓŁKI BĘDĄCEJ WŁAŚCICIELEM CERTYFIKATÓW WIĘKSZOŚCIOWEGO AKCJONARIUSZA
KRZYSZTOF FĄFEREK
Beneficjent
WSPÓLNIK SPÓŁKI BĘDĄCEJ WŁAŚCICIELEM CERTYFIKATÓW WIĘKSZOŚCIOWEGO AKCJONARIUSZA
GRZEGORZ ANTONI WALUSZEWSKI
Beneficjent
WSPÓLNIK SPÓŁKI BĘDĄCEJ WŁAŚCICIELEM CERTYFIKATÓW WIĘKSZOŚCIOWEGO AKCJONARIUSZA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
JERZY TADEUSZ KOBYLIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2001-10-23
2007-10-16
JERZY TADEUSZ KOBYLIŃSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2007-10-16
2010-09-06
ROBERT ZYGMUNT PYDZIK
PREZES ZARZĄDU
2007-10-16
2010-09-06
2001-10-23
2002-06-28
PARTYZANTÓW, 74, GDAŃSK, 80-254, GDAŃSK, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 14 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie