KRS 0000230848
NIP9512136776
REGON14007767500000
NazwaZAKOPANE LEASING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaZAKOPANE LEASING
Data rejestracji 21 mar 2005 (19 lat temu) 21 mar 2005
Data usunięcia 15 lis 2016 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KRUPÓWKI, 30, ZAKOPANE, 34-500, ZAKOPANE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (16)
#6522Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTU #6523Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #6713Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #7011Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7012Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7031Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI #7032Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NA ZLECENIE #6521Z LEASING FINANSOWY #7110Z WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH #7121Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU LĄDOWEGO #7122Z WYNAJEM ŚRODKÓW TRANSPORTU WODNEGO #7123Z WYNAJEM ŚRODKÓW TRANSPORTU LOTNICZEGO #7412Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7414B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJWspólnik
2005-03-21
2005-09-16
1.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁOTYCH
01072153600000
Wspólnik
2005-09-16
2007-08-07
1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000 ZŁOTYCH
01077807400000
Wspólnik
2007-08-07
2010-05-19
1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000 ZŁOTYCH
01072153600000
Wspólnik
2010-05-19
2016-11-15
1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50000,00 ZŁOTYCH
14221051700000
DOROTA PRZYBYSZ
Prokurent
2005-09-16
2008-09-23
SAMOISTNA
ELŻBIETA MIECZYSŁAWA SZTAFROWSKA
Prokurent
2008-09-23
2010-05-19
SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiZARZĄD JEDNOOSOBOWY - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE ZARZĄD WIELOOSOBOWY - DWIE OSOBY ŁĄCZNIE SPOŚRÓD: PREZESA I WICEPREZESÓW, CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB PROKURENTÓW
MIROSŁAW JERZY WIERZBOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2005-03-21
2010-05-19
ROBERT ZYGMUNT PYDZIK
WICEPREZES ZARZĄDU
2005-03-21
2005-09-16
AGNIESZKA JADWIGA CHMIELEWSKA
PREZES ZARZĄDU
2010-05-19
2012-09-26
2005-03-21
2005-09-16
EFH-7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2005-03-21
2005-09-16
WIERTNICZA, 107, WARSZAWA, 02-952, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie