KRS 0000143530
REGON19124378600000
Nazwa"TOWARZYSTWO INWESTYCYJNE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaTOWARZYSTWO INWESTYCYJNE
Data rejestracji 18 gru 2002 (22 lata temu) 18 gru 2002
Data usunięcia 25 maj 2007 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres CHŁOPSKA, 53, GDAŃSK, 80-350, GDAŃSK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 500000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (20)
#50 SPRZEDAŻ, OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLI; SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH #65 POŚREDNICTWO FINANSOWE, Z WYJĄTKIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNO- RENTOWYCH #67 DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z POŚREDNICTWEM FINANSOWYM I Z UBEZPIECZENIAMI #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7487B DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7413Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #45 BUDOWNICTWO #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #7420A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO #7430Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #7440Z REKLAMA #72 INFORMATYKA #55 HOTELE I RESTAURACJE #63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #6312 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #22 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA, POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #25 PRODUKCJA WYROBÓW GUMOWYCH I Z TWORZYW SZTUCZNYCHJOLANTA BOGUSŁAWA FĄFEREK
Wspólnik
2002-12-18
2006-09-21
1 UDZIAŁ W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 400 PLN
KRZYSZTOF FĄFEREK
Wspólnik
2006-08-14
2007-05-25
1249 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYOKOŚCI 499.600,00 PLN
KRZYSZTOF FAFEREK
Prokurent
2002-12-18
2007-05-25
SAMOISTNA
JACEK MIECZYSŁAW KRAWCZYK
Prokurent
2002-12-18
2006-09-21
SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
TOMASZ PIOTR JANCZEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2002-12-18
2006-06-07
RYSZARD KAZIMIERZ KUPC
PREZES ZARZĄDU
2006-06-07
2007-05-25
2002-12-18
2003-02-20
"TOWARYSTWO INWESTYCYJNE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 14 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie