KRS 0000492470
NIP5842734219
REGON22201722400000
NazwaCROSS LOAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaCROSS LOAN
Data rejestracji 31 gru 2013 (11 lat temu) 31 gru 2013
Data usunięcia 22 lip 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres CHŁOPSKA, 53, GDAŃSK, 80-350, GDAŃSK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 200000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5842734219
data rejestracji 04 lut 2015
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9a pkt 1
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 26 mar 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6419Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA #63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #649 POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #651 POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE #663 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM FUNDUSZAMI #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #702 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #951 NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I SPRZĘTU KOMUNIKACYJNEGOPATRYK BRANICKI
Beneficjent
PATRYK BRANICKI
reprezentant
JACEK MIECZYSŁAW KRAWCZYK
reprezentant
Wspólnik
2016-03-10
2018-07-23
400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 200.000,00 ZŁOTYCH
00810254000000
KRZYSZTOF FĄFEREK
Wspólnik
2018-07-23
2019-07-22
108 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 54.000,00 ZŁOTYCH
AMAO FOUNDATION
Wspólnik
2018-07-23
2019-07-22
52 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 26.000,00 ZŁOTYCH
Wspólnik
2013-12-31
2015-01-05
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 50.000 ZŁ
00810254000000
KRZYSZTOF FĄFEREK
Wspólnik
2015-01-05
2016-03-10
45 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 22.500,00 ZŁ
JERZY TADEUSZ KOBYLIŃSKI
Wspólnik
2015-01-05
2016-03-10
45 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 22.500,00 ZŁ
KRZYSZTOF MAREK PODNIESIŃSKI
Wspólnik
2015-01-05
2016-03-10
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 5000,00 ZŁ
JERZY TADEUSZ KOBYLIŃSKI
Wspólnik
2018-07-23
2019-07-22
109 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 54.500,00 ZŁOTYCH
GRZEGORZ ANTONI WALUSZEWSKI
Wspólnik
2018-07-23
2019-07-22
109 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 54.500,00 ZŁOTYCH
MAŁGORZATA NEHRING
Prokurent
2017-08-23
2019-07-22
PROKURA SAMOISTNA
JERZY TADEUSZ KOBYLIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2015-01-05
2019-07-22
JACEK KRAWCZYK
Członek Organu Nadzoru
2015-01-05
2017-05-17
ANNA KATARZYNA TŁUŚCIAK
Członek Organu Nadzoru
2017-05-17
2017-08-23
JACEK MIECZYSŁAW KRAWCZYK
Członek Organu Nadzoru
2017-08-23
2019-07-22
KRZYSZTOF FĄFEREK
Członek Organu Nadzoru
2015-01-05
2019-07-22
PATRYK BRANICKI
Beneficjent
akcjonariusz spółki akcyjnej
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY SPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU GDY ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘCEJ CZŁONKÓW SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
ROBERT CHRZANOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2013-12-31
2015-01-05
LEONARD STEFAN DETTLAFF
WICEPREZES ZARZĄDU
2013-12-31
2015-01-05
LEONARD STEFAN DETTLAFF
PREZES ZARZĄDU
2015-01-05
2016-11-21
ROBERT CHRZANOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2016-11-21
2017-02-14
SYLWIA AMBROZIAK
PREZES ZARZĄDU
2017-02-14
2017-05-17
JACEK MIECZYSŁAW KRAWCZYK
PREZES ZARZĄDU
2017-05-17
2017-08-23
RAFAŁ BUCHHOLC
PREZES ZARZĄDU
2017-08-23
2018-11-14
RAFAŁ BUCHHOLC
WICEPREZES ZARZĄDU
2018-11-14
2019-07-22
BARBARA RUDZIKS
PREZES ZARZĄDU
2018-11-14
2019-07-22
2013-12-31
2014-10-31
AL. GEN. JÓZEFA HALLERA, 140, GDAŃSK, 80-416, GDAŃSK, POLSKA
Kms 62/22
2022-12-13
2023-04-21
1012.91 PLN
VI Gu 452/20
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku Mariusz Bojeczko Kancelaria Komornicza nr I w Gdańsku
Km 1386/22
2023-05-06
2023-07-10
12673.72 PLN
II C 627/21
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku Mariusz Jan Jaranowski Kancelaria Komornicza nr IV w Gdańsku
Kms 141/23
2023-10-03
2023-12-27
376.91 PLN
XIV C 403/22 upr
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku Michał Opalski Kancelaria Komornicza nr XIX w Gdańsku
Kms 159/23
2023-11-22
2024-05-28
263.68 PLN
I C 39/22 upr.
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku Mariusz Jan Jaranowski Kancelaria Komornicza nr IV w Gdańsku
Kms 158/23
2023-11-22
2024-05-28
1331.51 PLN
I C 964/22
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku Mariusz Jan Jaranowski Kancelaria Komornicza nr IV w Gdańsku
GKm 99/22
2024-06-05
2024-06-20
26920.82 PLN
IV GC 899/21, XII Ga 520/22
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku Karol Wojtala Kancelaria Komornicza nr XVIII w Gdańsku
Data ostatniej aktualizacji: 14 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie