KRS 0000075522
NIP9570675981
REGON19146943800000
NazwaHORIZONTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaHORIZONTAL
Data rejestracji 11 sty 2002 (23 lata temu) 11 sty 2002
Data usunięcia 31 sty 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres -----, -----, GDAŃSK, -----, -----, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (33)
#63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #61 USŁUGI W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI #602 TRANSPORT LĄDOWY POZOSTAŁY #351 WYTWARZANIE, PRZESYŁANIE, DYSTRYBUCJA I HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ #926 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM #927 DZIAŁALNOŚĆ REKREACYJNA POZOSTAŁA #71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #55 HOTELE I RESTAURACJE #50 SPRZEDAŻ, OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLI; SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #452 WZNOSZENIE KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI, INŻYNIERIA LĄDOWA I WODNA #72 INFORMATYKA #7440Z REKLAMA #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #67 DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z POŚREDNICTWEM FINANSOWYM I Z UBEZPIECZENIAMI #652 POŚREDNICTWO FINANSOWE POZOSTAŁE #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #7460Z DZIAŁALNOŚĆ DETEKTYWISTYCZNA I OCHRONIARSKA #27 PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH #28 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYJĄTKIEM MASZYN I URZĄDZEŃ #29 PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #3430A PRODUKCJA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH I ICH SILNIKÓW #3520B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE NAPRAWY, KONSERWACJI, REMONTÓW LOKOMOTYW KOLEJOWYCH ORAZ TABORU KOLEJOWEGO #2911B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY ORAZ KONSERWACJI SILNIKÓW I TURBIN, Z WYJĄTKIEM SILNIKÓW LOTNICZYCH, SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLOWYCH #4010 WYTWARZANIE I DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ #4531D WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #6420 TELEKOMUNIKACJA #7420A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO #7412Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA #7413 BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7483 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI I USŁUGAMI SEKRETARSKIMI #7484 EKSPORT, IMPORT ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMIWspólnik
2002-01-11
2003-04-18
80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4000,00 ZŁ
19083783900000
MAŁGORZATA BOŻENA KULIKOWICZ
Wspólnik
2003-04-18
2009-08-28
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 ZŁ.
MAŁGORZATA MARIA BOHDANOWICZ
Wspólnik
2003-04-18
2009-08-28
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 ZŁ.
JAKUB WOJEWSKI
Wspólnik
2009-08-28
2017-01-31
30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 15.000,00 ZŁ
MICHAŁ CEZARY WOJEWSKI
Wspólnik
2009-08-28
2017-01-31
70 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 35.000,00 ZŁ
WOJCIECH ADAM PILSKI
Prokurent
2005-10-24
2017-01-31
ŁĄCZNA Z DYREKTOREM SPÓŁKI
MAREK JAN WOJEWSKI
Prokurent
2002-06-12
2003-07-24
SAMOISTNA
MACIEJ BOGUSŁAW KWIATKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-01-11
2002-09-09
KRZYSZTOF MAREK PODNIESIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-01-11
2017-01-31
BARTOSZ WOJEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-01-11
2005-10-24
MAŁGORZATA BOŻENA KULIKOWICZ
Członek Organu Nadzoru
2002-09-09
2017-01-31
MAŁGORZATA MARIA BOHDANOWICZ
Członek Organu Nadzoru
2005-10-24
2017-01-31
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE UPOWAŻNIONY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI.
MICHAŁ CEZARY WOJEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2002-01-11
2002-09-09
DAMIAN KRZYSZTOF MUCHA
DYREKTOR
2002-09-09
2005-10-24
MAREK JAN WOJEWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-07-24
2004-03-29
WOJCIECH ADAM PILSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-07-24
2005-10-24
DANIEL KRZYSZTOF PAWELSKI
DYREKTOR SPÓŁKI
2005-10-24
2006-03-07
BARTŁOMIEJ MARCIN MAZUREK
DYREKTOR
2006-03-07
2006-06-13
ANDRZEJ CZERAN
DYREKTOR
2006-06-13
2008-11-19
MICHAŁ WOJEWSKI
DYREKTOR
2008-11-19
2017-01-31
2002-01-11
2003-05-28
HORIZONTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2003-05-28
2003-07-24
HORIZONTAL-STAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-01-11
2002-09-09
JAŚKOWA DOLINA, 17, GDAŃSK, 80-252, GDAŃSK, POLSKA
2002-09-09
2003-07-24
SIENNICKA, 25, GDAŃSK, 80-958, GDAŃSK, POLSKA
2003-07-24
2008-11-19
SIENNICKA, 25, GDAŃSK, 80-703, GDAŃSK, POLSKA
2008-11-19
2009-08-28
NA STOKU, 53, GDAŃSK, 80-874, GDAŃSK, POLSKA
2009-08-28
2014-02-13
DOKI, 1, GDAŃSK, 80-863, GDAŃSK, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 14 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie