KRS 0000143506
NIP8392825098
REGON77155462600000
Nazwa"SŁUPSKIE TOWARZYSTWO KOSZYKÓWKI" SPORTOWA SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwa"SŁUPSKIE TOWARZYSTWO KOSZYKÓWKI" SPORTOWA
Data rejestracji 13 gru 2002 (22 lata temu) 13 gru 2002
Data usunięcia 07 lut 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres KOŁŁĄTAJA, 30, SŁUPSK, 76-200, SŁUPSK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 513500,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 513500,00 PLN
Wartość nominalna akcji100,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji5135
Dane podatkowe
NIP 8392825098
data rejestracji 05 lis 2002
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9a pkt 2
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 31 gru 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#9312Z DZIAŁALNOŚĆ KLUBÓW SPORTOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#9329Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA #7312A POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY CZASU I MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W RADIO I TELEWIZJI #7312B POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH #7312C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET) #7312D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH #7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6419Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCHKRZYSZTOF MAREK PODNIESIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2013-03-26
2022-02-07
MARIUSZ STANISŁAW CHMIEL
Członek Organu Nadzoru
2014-11-07
2017-09-20
JAROSŁAW CHAŁAS
Członek Organu Nadzoru
2015-12-14
2022-02-07
PIOTR MARCIN GACEK
Członek Organu Nadzoru
2017-09-20
2022-02-07
BARTOSZ STANISŁAW BANASIK
Członek Organu Nadzoru
2017-09-20
2022-02-07
PIOTR MOJSIUSZKO
Członek Organu Nadzoru
2009-07-14
2010-07-30
RYSZARD FELIKS JOPP
Członek Organu Nadzoru
2010-07-30
2012-11-06
WOJCIECH HENRYK WIĘCŁAWEK
Członek Organu Nadzoru
2012-11-06
2013-03-26
JAN SIEŃKO
Członek Organu Nadzoru
2002-12-13
2006-12-04
JERZY WANDZEL
Członek Organu Nadzoru
2002-12-13
2006-12-04
JAN WINCENTY KACZMAREK
Kurator
2019-12-19
2021-03-04
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiZARZĄD SPÓŁKI JEDNOOSOBOWY - PREZES ZARZĄDU, KTÓRY JEDNOOSOBOWO REPREZENTUJE SPÓŁKĘ.
ANDRZEJ TWARDOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2002-12-13
2017-06-02
ADAM KAROL PRABUCKI
PREZES ZARZĄDU
2017-06-02
2017-09-20
ANDRZEJ MIECZYSŁAW TWARDOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2017-09-20
2018-09-13
2002-12-13
2006-12-19
ARTURA GROTTGERA, 18, SŁUPSK, 76-200, SŁUPSK, POLSKA
2006-12-19
2009-01-30
GRODZKA, 6, SŁUPSK, 76-200, SŁUPSK, POLSKA
2009-01-30
2012-04-25
PRZEMYSŁOWA, 35, SŁUPSK, 76-200, SŁUPSK, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 14 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie