KRS 0000422691
NIP8393169992
REGON22166915000000
Nazwa"MATBET INWESTYCJE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ FINANSE SPÓŁKA KOMANDYTOWA W LIKWIDACJI
Krótka nazwa"MATBET INWESTYCJE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ FINANSE
Data rejestracji 04 cze 2012 (12 lat temu) 04 cze 2012
Data usunięcia 15 cze 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres POZNAŃSKA, 75, SŁUPSK, 76-200, SŁUPSK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (3)
#6420Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH #649 POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCIGRAŻYNA ADAMINA GIERZYŃSKA
Beneficjent
JERZY ANDRZEJ GIERZYŃSKI
reprezentant
BARBARA BULERA
Beneficjent
JERZY ANDRZEJ GIERZYŃSKI
Beneficjent
ANDRZEJ ANIOŁ
Wspólnik
2012-06-04
2022-06-15
GRAŻYNA ADAMINA GIERZYŃSKA
Wspólnik
2012-06-04
2022-06-15
Wspólnik
2018-02-19
2022-06-15
22042382000000
Likwidator
2021-02-26
2022-06-15
22042382000000
GRAŻYNA ADAMINA GIERZYŃSKA
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
BARBARA BULERA
Beneficjent
POSIADANIE 45,00% UDZIAŁÓW W MATBET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W "MATBET INWESTYCJE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KTÓRA JEST KOMPLEMENTARIUSZEM W SPÓŁCE "MATBET INWESTYCJE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ FINANSE SPÓŁKA KOMANDYTOWA
JERZY ANDRZEJ GIERZYŃSKI
Beneficjent
POSIADANIE 52,50% UDZIAŁÓW W MATBET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W "MATBET INWESTYCJE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KTÓRA JEST KOMPLEMENTARIUSZEM W SPÓŁCE "MATBET INWESTYCJE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ FINANSE SPÓŁKA KOMANDYTOWA
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiKOMPLEMENTARIUSZ: "MATBET INWESTYCJE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ REPREZENTOWANA PRZEZ PREZESA ZARZĄDU - JEDNOOSOBOWO.
Członek Organu Reprezentacji
2012-06-04
2018-02-19
77054932700000
Członek Organu Reprezentacji
2018-02-19
2021-02-26
22042382000000
2012-06-04
2018-02-19
MAT-BET PZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ FINANSE SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2018-02-19
2021-02-26
"MATBET INWESTYCJE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ FINANSE SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie