KRS 0000171700
NIP8392860373
REGON77159452500000
Nazwa"DREWBET" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaDREWBET
Data rejestracji 03 wrz 2003 (21 lat temu) 03 wrz 2003
Data usunięcia 18 gru 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ZJEDNOCZENIA, 19A, DĘBNICA KASZUBSKA, 76-248, DĘBNICA KASZUBSKA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (16)
#02 LEŚNICTWO, ŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄ #20 PRODUKCJA DREWNA I WYROBÓW Z DREWNA /ŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄ W TYM ZAKRESIE/. #36 PRODUKCJA MEBLI; DZIAŁALNOŚĆ PRODUKCYJNA GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA. #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #602 TRANSPORT LĄDOWY POZOSTAŁY #6312 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #65 POŚREDNICTWO FINANSOWE, Z WYJĄTKIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNO- RENTOWYCH #67 DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z POŚREDNICTWEM FINANSOWYM I Z UBEZPIECZENIAMI #652 POŚREDNICTWO FINANSOWE POZOSTAŁE #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #7414 DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7415Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM HOLDINGAMI #7484B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #45 BUDOWNICTWO #14 PRODUKCJA ODZIEŻYGRAŻYNA ADAMINA GIERZYŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2003-10-15
2005-11-09
MARTA TERESA GIERZYŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2003-10-15
2005-11-09
JERZY ANDRZEJ GIERZYŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-10-15
2005-11-09
JERZY ANDRZEJ GIERZYŃSKI
Wspólnik
2003-09-03
2005-11-09
75 ( SIEDEMDZIESIĄT PIĘĆ ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 37.500 ( TRZYDZIEŚCI SIEDEM TYSIĘCY PIĘĆSET ) ZŁOTYCH
MIROSŁAW ANDRZEJ BULERA
Wspólnik
2003-10-15
2005-11-09
25 ( DWADZIEŚCIA PIĘĆ ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.500 ( DWANAŚCIE TYSIĘCY PIĘĆSET ) ZŁOTYCH
WOJCIECH JERZY JACKIEWICZ
Wspólnik
2005-11-09
2018-12-18
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁOTYCH
WOJCIECH JERZY JACKIEWICZ
Likwidator
2018-02-06
2018-12-18
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW WYPADKU, GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.
WOJCIECH JERZY JACKIEWICZ
DYREKTOR
2003-09-03
2018-02-06
JERZY ANDRZEJ GIERZYŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-09-03
2003-10-15
2003-09-03
2018-02-06
"DREWBET" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2003-09-03
2005-11-09
FIOŁKOWA, 1, KOBYLNICA, 76-251, KOBYLNICA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie