KRS 0000262966
NIP8392990733
REGON22026506000000
NazwaPRAKTYCZNE MEDIA BRANŻOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaPRAKTYCZNE MEDIA BRANŻOWE
Data rejestracji 31 sie 2006 (18 lat temu) 31 sie 2006
Data usunięcia 09 maj 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres SŁUPSK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #6420Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH #702 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #77 WYNAJEM I DZIERŻAWAPRZEMYSŁAW EMIL LIPSKI
Członek Organu Nadzoru
2006-08-31
2007-09-06
MARTA TERESA GIERZYŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2006-08-31
2012-09-10
GRAŻYNA ADAMINA GIERZYŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2007-09-06
2012-09-10
JERZY ANDRZEJ GIERZYŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2006-08-31
2012-09-10
PRZEMYSŁAW LIPSKI
Wspólnik
2006-08-31
2012-09-10
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000,00 ZŁ
Wspólnik
2006-08-31
2012-09-10
60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 30.000,00 ZŁ
77054932700000
MARTA TERESA GIERZYŃSKA
Wspólnik
2006-08-31
2012-09-10
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000,00 ZŁ
GRZEGORZ BORKOWSKI
Wspólnik
2006-08-31
2008-10-02
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000,00 ZŁ
RYSZARD BUNZA
Wspólnik
2012-09-10
2012-11-14
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ
PAWEŁ PIOTR CUGIER
Wspólnik
2012-11-14
2017-10-24
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ
ŁUKASZ RYSZARD WARCZAK
Wspólnik
2017-10-24
2018-05-09
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI - KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRZEMYSŁAW EMIL LIPSKI
PREZES ZARZĄDU
2007-09-06
2012-09-10
PAWEŁ PIOTR CUGIER
PREZES ZARZĄDU
2012-09-10
2014-06-26
GRZEGORZ BORKOWSKI
DYREKTOR SPÓŁKI
2006-08-31
2007-09-06
ŁUKASZ RYSZARD WARCZAK
PREZES ZARZĄDU
2014-06-26
2018-05-09
2006-08-31
2015-12-14
POZNAŃSKA, 75, SŁUPSK, 76-200, SŁUPSK, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie