KRS 0000139864
NIP8392714022
REGON77130841300000
NazwaENERGA WIND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaENERGA WIND
Data rejestracji 21 lis 2002 (22 lata temu) 21 lis 2002
Data usunięcia 19 kwi 2013 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres RYBACKA, 4 A, SŁUPSK, 76-200, SŁUPSKU, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 29400000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (23)
#3511Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ #6110Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI PRZEWODOWEJ #7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7739Z WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #3512Z PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ #3513Z DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ #3514Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ #3530Z WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH #4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4221Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH #4222Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH #4299Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #4312Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #4329Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH #4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #4671Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH #6420Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH #6430Z DZIAŁALNOŚĆ TRUSTÓW, FUNDUSZÓW I PODOBNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #7711Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAWspólnik
2002-11-21
2005-02-14
58.800 UDZIAŁÓW - 29.400.000,00 ZŁ
77068841900000
Wspólnik
2005-02-14
2009-05-04
58.800 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 29.400.000,00 ZŁ
19027590400000
Wspólnik
2009-05-04
2013-04-19
58.800 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 29.400.000,00 ZŁ
22035302400000
HENRYK NIEZGODA
Prokurent
2006-10-04
2011-01-31
ŁĄCZNA
DANUTA ALICJA KILIŃSKA
Prokurent
2011-03-31
2013-04-19
PROKURA ŁĄCZNA - Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
MIROSŁAW WŁADYSŁAW NEJMAN
Prokurent
2011-03-31
2013-04-19
PROKURA ŁĄCZNA - Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
TOMASZ KLIMEK
Prokurent
2012-08-14
2012-12-04
PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
PIOTR LIDZBARSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-11-21
2006-03-14
MIROSŁAW NEJMAN
Członek Organu Nadzoru
2002-11-21
2005-10-11
IWONA AGNIESZKA GAJEWSKA
Członek Organu Nadzoru
2005-10-11
2006-10-05
ZBIGNIEW ŻĄDKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2006-10-05
2007-12-20
JACEK GRZEGORZ SZUBSTARSKI
Członek Organu Nadzoru
2006-11-30
2008-05-06
HENRYK SZRAMKA
Członek Organu Nadzoru
2007-09-10
2009-09-11
OLGA BARBARA ROSZAK PEZAŁA
Członek Organu Nadzoru
2007-12-20
2008-08-14
JERZY MAŁEK
Członek Organu Nadzoru
2008-05-06
2009-02-27
JANUSZ SZPADZIK
Członek Organu Nadzoru
2009-02-27
2009-09-11
JACEK KAZIMIERZ TYLEK
Członek Organu Nadzoru
2011-03-31
2012-10-31
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiW ZARZĄDZIE WIELOOSOBOWYM DO SKŁADANIA OŚWI8ADZCEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W ZARZĄDZIE JEDNOOSOBOWYM OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA PREZES ZARZĄDU.
RYSZARD FELIKS JOPP
DYREKTOR SPÓŁKI - PREZES ZARZĄDU
2002-11-21
2011-10-17
RYSZARD FELIKS JOPP
WICEPREZES
2011-10-17
2012-01-19
ANDRZEJ MARIAN TERSA
PREZES ZARZĄDU
2012-11-14
2013-04-19
PRZEMYSŁAW MARIAN PIESIEWICZ
WICEPREZES ZARZADU SPÓŁKI
2006-09-01
2008-03-14
ARTUR KRZYSZTOF SZULC
WICEPREZES ZARZĄDU
2011-01-31
2011-08-25
WOJCIECH HENRYK WIĘCŁAWEK
PREZES ZARZĄDU
2011-10-17
2012-11-14
KRZYSZTOF TOMASZ STEPANIENKO
WICEPREZES ZARZĄDU
2012-03-19
2012-11-14
PIOTR BOGDAN KACZYŃSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2012-11-14
2013-04-19
2002-11-21
2009-01-16
ELEKTROWNIE WODNE SŁUPSK - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2009-01-16
2009-01-23
ENERGA ELEKTROWNIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2009-01-23
2011-01-31
ENERGA ELEKTROWNIE SŁUPSK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2011-01-31
2012-06-28
ENERGA ELEKTROWNIE WIATROWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie