KRS 0000950779
NIP7390207757
REGON51051908400000
NazwaCORAB SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaCORAB
Data rejestracji 11 lut 2022 (3 lata temu) 11 lut 2022
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. MICHAŁA KAJKI, 4, OLSZTYN, 10-547, OLSZTYN, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 1184000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 1184000,00 PLN
Wartość nominalna akcji0,01 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji118400000
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2511Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#2550Z KUCIE, PRASOWANIE, WYTŁACZANIE I WALCOWANIE METALI; METALURGIA PROSZKÓW #3511Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ #2611Z PRODUKCJA ELEMENTÓW ELEKTRONICZNYCH #4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #4643Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO #4754Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #7711Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEKHENRYK BIAŁY
Członek Organu Nadzoru
2022-02-11
ROBERT EDWARD OSKARD
Członek Organu Nadzoru
2022-02-11
DARIUSZ LEONARD CHOLEWA
Członek Organu Nadzoru
2022-02-11
2024-02-29
JOANNA KAMILA KORYBUT DASZKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2022-02-11
PIOTR ROBERT LIPKO
Członek Organu Nadzoru
2024-04-10
PIOTR WOJCIECH MARKOWSKI
ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU
MICHAŁ SOŁOWOW
Beneficjent
HENRYK BIAŁY
Beneficjent
MICHAŁ SOŁOWOW
Beneficjent
MICHAŁ SOŁOWOW POSIADA 100% UDZIAŁÓW MS GALLEON GMBH Z SIEDZIBĄ W WIEDNIU, KTÓRA POSIADA 75% AKCJI W CORAB S.A. Z SIEDZIBĄ W OLSZTYNIE.
HENRYK BIAŁY
Beneficjent
akcjonariusz spółki akcyjnej
inne
UPRAWNIENIE OSOBISTE DO: (I) POWOŁANIA I ODWOŁANIA DWÓCH CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ, ORAZ (II) POWOŁANIA I ODWOŁANIA DWÓCH WICEPREZESÓW ZARZĄDU.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiSPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA: (I) PREZESA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO ŁĄCZNIE Z WICEPREZESEM ZARZĄDU LUB, (II) WICEPREZESA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU, LUB (III) W PRZYPADKU, GDY NIE ZOSTAŁ POWOŁANY ANI PREZES ZARZĄDU ANI CZŁONEK ZARZĄDU PRZEZ DWÓCH WICEPREZESÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, LUB (IV) W PRZYPADKU, GDY ŻADEN WICEPREZES ZARZĄDU NIE ZOSTAŁ POWOŁANY, PRZEZ PREZESA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU, LUB (V) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PRZEZ JEDYNEGO CZŁONKA ZARZĄDU, NIEZALEŻNIE OD PEŁNIONEJ FUNKCJI.
PIOTR WOJCIECH MARKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2022-02-11
STANISŁAW FRANCISZEK KORYBUT DASZKIEWICZ
WICEPREZES ZARZĄDU
2022-02-11
2022-05-26
PRZEMYSŁAW IGOR BRZYWCY
CZŁONEK ZARZĄDU
2023-06-07
2023-09-08
AGNIESZKA STEFANIA KUCHARSKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2024-01-23
DARIUSZ LEONARD CHOLEWA
CZŁONEK ZARZĄDU
2024-02-29
SŁAWOMIR DEC
WICEPREZES ZARZĄDU
2023-06-07
2024-01-23
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie