KRS 0000075957
NIP9591505646
REGON29245794800000
Nazwa"NORTH FISH POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaNORTH FISH POLSKA
Data rejestracji 27 gru 2001 (23 lata temu) 27 gru 2001
Data usunięcia 28 lis 2008 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ZAGNAŃSKA, 27, KIELCE, 25-528, KIELCE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 13550000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 9591505646
data rejestracji 10 sty 2002
status Czynny
17105000861000009030716485
INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych
ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA
14105000861000002448327870
INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych
ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA
69105000861000009030717004
INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych
ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA
37105000861000009030716998
INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych
ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA
38105000861000009030716980
INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych
ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (18)
#6512B POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE POZOSTAŁE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #652 POŚREDNICTWO FINANSOWE POZOSTAŁE #6713Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #701 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #702 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #703 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA ZLECENIE #741 DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO- KSIĘGOWA; DORADZTWO, ZARZĄDZANIE HOLDINGAMI #553 RESTAURACJE I INNE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #554 BARY #555 DZIAŁALNOŚĆ STOŁÓWEK I KATERING #1513B PRODUKCJA - UBÓJ I PRZETWÓRSTWO MIĘSA #1520Z PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE RYB I PRODUKTÓW RYBOŁÓWSTWA #1531Z PRZETWÓRSTWO ZIEMNIAKÓW #513 SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I TYTONIU #521 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #522 SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #7482Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM. #9231E DZIAŁALNOŚĆ GALERII I OŚRODKÓW WYSTAWIENNICZYCHMICHAŁ SOŁOWOW
Beneficjent
TOMASZ RURARZ
zgłaszający - członek zarządu
BARBARA EWA PADUCH
zgłaszający - prokurent
MARIUSZ ALEKSANDER WANIOŁKA
Prokurent
2003-08-26
2008-11-28
SAMOISTNA
Wspólnik
2002-08-05
2006-12-08
17.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 8.500.000,00 ZŁ
29246594200000
MICHAŁ ANDRZEJ SOŁOWOW
Wspólnik
2001-12-27
2002-08-05
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000 ZŁOTYCH
"BARCOCAPITAL INVESTMENT" LIMITED
Wspólnik
2006-12-08
2008-11-28
27000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 13.500.000,00 ZŁ
MICHAŁ SOŁOWOW
Beneficjent
MICHAŁ SOŁOWOW JEST WŁAŚCICIELEM 100% UDZIAŁÓW MS GALLEON GMBH Z SIEDZIBĄ W WIEDNIU, KTÓRA JEST WŁAŚCICIELEM 100% AKCJI NORTH FOOD POLSKA S.A.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU, A TAKŻE USTANOWIONY PROKURENT.
ROBERT EDWARD OSKARD
PREZES
2001-12-27
2008-11-28
TOMASZ PAWEŁ KWIECIEŃ
WICEPREZES
2004-07-01
2008-11-28
2001-12-27
2003-05-12
MS CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie