KRS 0000070746
NIP6641820711
REGON29099170900000
Nazwa"CERSANIT II" SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaCERSANIT II
Data rejestracji 10 gru 2001 (23 lata temu) 10 gru 2001
Data usunięcia 15 sty 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres JÓZEFA BEMA, 2, STARACHOWICE, 27-200, STARACHOWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 30000000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 30000000,00 PLN
Wartość nominalna akcji1,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji30000000
Dane podatkowe
NIP 6641820711
data rejestracji 13 paź 1998
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 30 sty 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2223Z PRODUKCJA WYROBÓW DLA BUDOWNICTWA Z TWORZYW SZTUCZNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#2229Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH #231 PRODUKCJA SZKŁA I WYROBÓW ZE SZKŁA #2342Z PRODUKCJA CERAMICZNYCH WYROBÓW SANITARNYCH #2561Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE #2562Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH #2599Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #3109Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MEBLI #4644Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW PORCELANOWYCH, CERAMICZNYCH I SZKLANYCH ORAZ ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH #4677Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMUARTUR ROKICKI
Członek Organu Nadzoru
2016-10-18
2017-04-06
PIOTR MARIUSZ OZIMEK
Członek Organu Nadzoru
2017-04-06
2017-10-02
MARIUSZ ŁUKASZ SOŚNIERZ
Członek Organu Nadzoru
2017-10-02
2021-01-15
MAŁGORZATA KRÓLAK
Członek Organu Nadzoru
2017-10-02
2018-06-28
MARIUSZ JANUSZ GLIWIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2018-06-28
2021-01-15
ZBIGNIEW LANGE
Członek Organu Nadzoru
2001-12-10
2005-02-10
ARTUR KŁOCZKO
Członek Organu Nadzoru
2001-12-10
2010-08-05
MARIUSZ RYSZARD GROMEK
Członek Organu Nadzoru
2001-12-10
2006-08-28
MIROSŁAW WŁADYSŁAW JĘDRZEJCZYK
Członek Organu Nadzoru
2005-02-10
2012-01-16
GRZEGORZ SANIAWA
Członek Organu Nadzoru
2006-08-28
2012-01-16
DARIUSZ SYLWESTER WOJTYNA
Prokurent
2017-04-06
2019-11-14
PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB Z PROKURENTEM SPÓŁKI
PAWEŁ WÓJCICKI
Prokurent
2017-04-06
2019-11-14
PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB Z PROKURENTEM SPÓŁKI
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD SPÓŁKI JEST WIELOOSOBOWY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: 1) DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE, 2) CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM - ŁĄCZNIE.
TOMASZ PAWEŁ KWIECIEŃ
PREZES
2001-12-10
2010-02-26
SŁAWOMIR WITOLD CHMIELNICKI
PREZES ZARZĄDU
2010-02-26
2017-04-06
SŁAWOMIR WITOLD CHMIELNICKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-04-06
2021-01-15
ARTUR ROKICKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-07-16
2016-10-18
DARIUSZ RYSZARD WIJATA
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-04-06
2021-01-15
MICHAŁ SENDYBYŁ
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-04-06
2019-11-14
DARIUSZ JAN LIPIŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-10-23
2018-02-22
ARTUR KRZYSZTOF PLEWNIAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2018-04-30
2019-11-14
DARIUSZ SYLWESTER WOJTYNA
CZŁONEK ZARZĄDU
2019-11-14
2021-01-15
PIOTR MIECZYSŁAW MROWIEC
CZŁONEK ZARZĄDU
2019-11-14
2021-01-15
2001-12-10
2002-01-11
"CERSANIT II FABRYKA GLAZURY" SPÓŁKA AKCYJNA
2001-12-10
2002-10-25
BEMA, 2, STARACHOWICE, 27-200, STARACHOWICE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie