KRS 0000090216
NIP9591508277
REGON29246594200000
Nazwa"MAGELLAN PRO-EQUITY FUND I" SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaMAGELLAN PRO-EQUITY FUND I
Data rejestracji 08 lut 2002 (23 lata temu) 08 lut 2002
Data usunięcia 22 gru 2010 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres AL. SOLIDARNOŚCI, 36, KIELCE, 25-323, KIELCE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 109669324,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 109669324,00 PLN
Wartość nominalna akcji1,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji144259382
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (20)
#3313Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH #3316Z NAPRAWA I KONSERWACJA STATKÓW POWIETRZNYCH I STATKÓW KOSMICZNYCH #4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #5110Z TRANSPORT LOTNICZY PASAŻERSKI #5121Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT #5223Z SPRZEDAŻ DETALICZNA RYB, SKORUPIAKÓW I MIĘCZAKÓW #6419Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE #6420Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #6910Z DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA #6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE #7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7735Z WYNAJEM I DZIERŻAWA ŚRODKÓW TRANSPORTU LOTNICZEGO #8129Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIEGRZEGORZ WOJCIECH MIROŃSKI
Prokurent
2002-07-01
2006-10-12
SAMOISTNA
MARIUSZ ALEKSANDER WANIOŁKA
Prokurent
2002-07-01
2010-12-22
SAMOISTNA
ROBERT EDWARD OSKARD
Prokurent
2002-07-01
2010-12-22
SAMOISTNA
MICHAŁ ANDRZEJ SOŁOWOW
Członek Organu Nadzoru
2002-02-08
2004-07-21
JAROSŁAW KAZIMIERZ CYBULSKI
Członek Organu Nadzoru
2006-12-29
2010-12-22
KRZYSZTOF ROMAN KWAPISZ
Członek Organu Nadzoru
2006-12-29
2010-12-22
ROBERT EDWARD OSKARD
Członek Organu Nadzoru
2002-02-08
2002-05-30
KRZYSZTOF ZDEB
Członek Organu Nadzoru
2002-02-08
2006-10-12
ARTUR KŁOCZKO
Członek Organu Nadzoru
2002-05-30
2006-12-29
MARIUSZ RYSZARD GROMEK
Członek Organu Nadzoru
2004-07-21
2006-12-29
WOJCIECH PAWEŁ CIESIELSKI
Członek Organu Nadzoru
2006-10-12
2006-12-29
GRZEGORZ WOJCIECH MIROŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2006-12-29
2010-12-22
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU, A TAKŻE EWENTUALNIE USTANOWIONY PROKURENT.
TOMASZ PAWEŁ KWIECIEŃ
PREZES
2002-02-08
2010-12-22
ELŻBIETA WANDA MICHAUD
WICEPREZES
2002-03-20
2002-07-01
2002-02-08
2003-12-29
"PRO - EQUITY FUND I" SPÓŁKA AKCYJNA
2002-02-08
2007-10-17
ZAGNAŃSKA, 27, KIELCE, 25-529, KIELCE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie