KRS 0000064598
NIP5271011946
REGON01053031600000
Nazwa"PRZEDSIĘBIORSTWO CONSULTINGOWO-HANDLOWE B.J.S.-INTERNATIONAL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPRZEDSIĘBIORSTWO CONSULTINGOWO-HANDLOWE B.J.S.-INTERNATIONAL
Data rejestracji 04 gru 2001 (23 lata temu) 04 gru 2001
Data usunięcia 31 lip 2012 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres AL. SOLIDARNOŚCI, 36, KIELCE, 25-323, KIELCE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 3031200,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#451 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #452 WZNOSZENIE KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI, INŻYNIERIA LĄDOWA I WODNA #453 WYKONYWANIE INSTALACJI BUDOWLANYCH #454 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #742 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY, INŻYNIERII #652 POŚREDNICTWO FINANSOWE POZOSTAŁE #9305Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANAWspólnik
2001-12-04
2004-02-25
5.052 UDZIAŁÓW PO 600 ZŁOTYCH KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.031.200 ZŁOTYCH
29046375500000
ANDRZEJ KĘSKA
Wspólnik
2004-02-25
2011-06-21
5.052 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.031.200,00 ZŁOTYCH.
JOANNA KĘSKA
Wspólnik
2011-06-21
2012-07-31
UDZIAŁ 1/3 WE WSPÓŁWŁASNOŚCI 5.052 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.031.200,00 ZŁ POSIADANYCH WSPÓLNIE Z KATARZYNĄ KĘSKA I FILIPEM KĘSKA
KATARZYNA KĘSKA
Wspólnik
2011-06-21
2012-07-31
UDZIAŁ 1/3 WE WSPÓŁWŁASNOŚCI 5.052 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.031.200,00 ZŁ POSIADANYCH WSPÓLNIE Z JOANNĄ KĘSKA I FILIPEM KĘSKA
FILIP KĘSKA
Wspólnik
2011-06-21
2012-07-31
UDZIAŁ 1/3 WE WSPÓŁWŁASNOŚCI 5.052 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.031.200,00 ZŁ POSIADANYCH WSPÓLNIE Z JOANNĄ KĘSKA I KATARZYNĄ KĘSKA
WOJCIECH PAWEŁ CIESIELSKI
Prokurent
2001-12-04
2004-02-25
SAMOISTNA
HUBERT KOCHANOWSKI
Likwidator
2011-06-21
2012-07-31
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiA/ PREZES ZARZĄDU - JEDNOOSOBOWO B/ W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE
ANDRZEJ STANISŁAW MAJCHER
PREZES ZARZĄDU
2001-12-04
2004-02-25
ANDRZEJ KĘSKA
PREZES
2004-02-25
2010-03-30
2001-12-04
2011-06-21
"PRZEDSIĘBIORSTWO CONSULTINGOWO-HANDLOWE B.J.S.-INTERNATIONAL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
2001-12-04
2007-11-20
ZAGNAŃSKA, 27, KIELCE, 25-528, KIELCE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie