KRS 0000117525
NIP5222711997
REGON01564596900000
NazwaPOLSKA KORPORACJA FOTOWOLTAICZNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaPOLSKA KORPORACJA FOTOWOLTAICZNA
Data rejestracji 11 cze 2002 (22 lata temu) 11 cze 2002
Data usunięcia 25 mar 2019 25 mar 2019
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres CHEŁMŻYŃSKA, 10 B, WARSZAWA, 04-247, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 100000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5222711997
data rejestracji 18 lut 2004
status Czynny
13109017530000000122473320
SANPL 6 Oddział w Warszawie
ul. gen. Romana Abrahama 18 03-982 Warszawa POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#3314Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH #3511Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ #3514Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ #4222Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH #4299Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #4643Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO #4674Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO #4772Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #7739Z WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCIRYSZARD RAFAŁ PIETRZAK
ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU
KRZYSZTOF STANISŁAW ZDEB
Beneficjent
KRZYSZTOF KAMIL KRUSZELNICKI
Beneficjent
GRZEGORZ WOJCIECH MIROŃSKI
Beneficjent
PIOTR ZADRUŻNY
Wspólnik
2002-06-11
2004-01-29
80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.000 ZŁ
MARIUSZ STAŃCZEWSKI
Wspólnik
2004-01-29
2006-01-24
375 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 18.750 ZŁOTYCH
PAULINA JOANNA SIBILSKA
Wspólnik
2004-01-29
2013-04-03
500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000 PLN
ELŻBIETA DANUTA KUROWSKA
Wspólnik
2006-01-24
2017-01-18
500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000 PLN
MAGDALENA ANNA MAJEK
Wspólnik
2013-04-03
2018-05-18
500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000 ZŁOTYCH
RENATA MAŁGORZATA MAJEK
Wspólnik
2017-01-18
2018-05-18
500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000 ZŁOTYCH
JERZY WOJCIECH TYBURSKI
Wspólnik
2018-05-18
2019-03-25
2.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100.000,00 ZŁOTYCH
KRZYSZTOF STANISŁAW ZDEB
Beneficjent
akcjonariusz spółki akcyjnej
brak
KRZYSZTOF KAMIL KRUSZELNICKI
Beneficjent
akcjonariusz spółki akcyjnej
brak
GRZEGORZ WOJCIECH MIROŃSKI
Beneficjent
WYBÓR CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
BEATA ŻABOKLICKA
PREZES ZARZĄDU
2006-01-24
2013-04-03
PIOTR ZADRUŻNY
PREZES ZARZĄDU
2002-06-11
2004-01-29
MARIUSZ STAŃCZEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2004-01-29
2006-01-24
MAGDALENA ANNA MAJEK
PREZES ZARZĄDU
2013-04-03
2018-05-18
JERZY WOJCIECH TYBURSKI
PREZES ZARZĄDU
2018-05-18
2019-03-25
2002-06-11
2018-05-18
"DOORMAN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-06-11
2004-01-29
SZANAJCY, 14, WARSZAWA, 03-481, WARSZAWA, POLSKA
2004-01-29
2006-01-24
ALEJE JEROZOLIMSKIE, 200, WARSZAWA, 02-486, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie