KRS 0000460696
NIP7010379944
REGON14667166900000
NazwaCAOLIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaCAOLIN
Data rejestracji 30 kwi 2013 (11 lat temu) 30 kwi 2013
Data usunięcia 15 mar 2024 15 mar 2024
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. PRZEMYSŁOWA, 7, OPOCZNO, 26-300, OPOCZNO, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1600000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 7010379944
data rejestracji 24 maj 2013
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 28 lut 2023
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#3811Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #5221Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY #5224C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH #5229C ŚWIADCZENIE USŁUG SPEDYCYJNYCH #6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM #6203Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIMICHAŁ ANDRZEJ SOŁOWOW
Beneficjent
MARIUSZ ŁUKASZ SOŚNIERZ
zgłaszający - członek zarządu
KAMIL ANDRZEJ LATOS
zgłaszający - członek zarządu
MONIKA KRÓL GAJEWSKA
Wspólnik
2013-04-30
2013-05-11
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁOTYCH
KRZYSZTOF STANISŁAW ZDEB
Wspólnik
2013-05-11
2021-05-25
15 800 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1 580 000,00 ZŁ
Wspólnik
2013-12-19
2014-11-04
200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20 000,00 ZŁ
11001118000000
Wspólnik
2021-05-25
2024-03-15
16.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.600.000,00 ZŁOTYCH
11001118000000
JAROSŁAW KAZIMIERZ CYBULSKI
Prokurent
2013-12-30
2018-06-05
SAMOISTNA
RAFAŁ MARIAN JĘDRZEJEWSKI
Prokurent
2014-06-05
2014-06-25
SAMOISTNA
MARCIN JÓZEF SUCHENIA
Prokurent
2014-06-25
2014-11-04
PROKURA SAMOISTNA
MICHAŁ ANDRZEJ SOŁOWOW
Beneficjent
MICHAŁ SOŁOWOW POSIADA 100% UDZIAŁÓW MS GALLEON GMBH Z SIEDZIBĄ W WIEDNIU, KTÓRA POSIADA 100% AKCJI W CERSANIT S.A. W KIELCACH, KTÓRA POSIADA 100 % UDZIAŁÓW W CAOLIN SP. Z O. O.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: A/DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU- ŁĄCZNIE, B/CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM- ŁĄCZNIE. POWYŻSZE NIE UCHYBIA PRAWOM PROKURENTÓW WYNIKAJĄCYCH Z USTANOWIENIA PROKURY SAMOISTNEJ LUB ŁĄCZNEJ.
SZYMON CHMIELEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2013-04-30
2013-05-11
KRZYSZTOF STANISŁAW ZDEB
PREZES ZARZĄDU
2013-05-11
2021-06-30
MICHAŁ SENDYBYŁ
WICEPREZES ZARZĄDU
2014-06-05
2014-06-25
PAWEŁ KALUŹNY
WICEPREZES ZARZĄDU
2014-11-04
2021-05-25
PAWEŁ KALUŹNY
CZŁONEK ZARZĄDU
2021-05-25
2021-06-28
KAMIL ANDRZEJ LATOS
CZŁONEK ZARZĄDU
2021-05-25
2024-03-15
PIOTR DANIEL SKOBAŁO
CZŁONEK ZARZĄDU
2021-05-25
2022-03-02
MARIUSZ ŁUKASZ SOŚNIERZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2022-03-02
2024-03-15
2013-04-30
2013-05-11
CAOILN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2013-04-30
2013-05-11
GWIAŹDZISTA, 13, WARSZAWA, 01-651, WARSZAWA, POLSKA
2013-05-11
2013-08-01
DMOCHOWSKIEGO, 2, WARSZAWA, 00-427, WARSZAWA, POLSKA
2013-08-01
2014-11-04
AL. SOLIDARNOŚCI, 36, KIELCE, 25-323, KIELCE, POLSKA
2014-11-04
2016-01-21
PRZEMYSŁOWA, 5, OPOCZNO, 26-300, OPOCZNO, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie