KRS 0000028251
NIP7742658299
REGON61131272600000
NazwaORLEN KOLTRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaORLEN KOLTRANS
Data rejestracji 10 sie 2001 (23 lata temu) 10 sie 2001
Data usunięcia 11 lut 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres CHEMIKÓW, 7, PŁOCK, 09-411, PŁOCK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 54720000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 7742658299
data rejestracji 21 gru 2000
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 03 lip 2023
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4920Z TRANSPORT KOLEJOWY TOWARÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#5229C ŚWIADCZENIE USŁUG SPEDYCYJNYCH #5224C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH #7739Z WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #3317Z NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO #2511Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI #3311Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH #3520B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE NAPRAWY, KONSERWACJI, REMONTÓW LOKOMOTYW KOLEJOWYCH ORAZ TABORU KOLEJOWEGO #5221Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY #3700Z ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓWDARIUSZ BODZIONY
Beneficjent
HANNA MARIA MAZUR
zgłaszający - członek zarządu
KRZYSZTOF DUSZCZYK
zgłaszający - członek zarządu
DARIUSZ BODZIONY
zgłaszający - członek zarządu
LESZEK JAKUBÓW
zgłaszający - członek zarządu
LESZEK JAKUBÓW
Beneficjent
HANNA MARIA MAZUR
Beneficjent
KRZYSZTOF DUSZCZYK
Beneficjent
Wspólnik
2017-09-28
2017-12-28
13 861 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 13 861 000,00 ZŁ
27369861200000
Wspólnik
2001-08-10
2021-02-11
52014 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 52014000,00 ZŁ
61018820100000
DOROTA SZEWCZYK KOPCIŃSKA
Prokurent
2008-04-29
2009-12-04
PROKURA ŁĄCZNA Z JEDNYM Z CZŁONKÓW ZARZĄDU ORLEN KOLTRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ANDRZEJ WIESŁAW KIJEK
Prokurent
2009-12-04
2014-06-03
PROKURA ŁĄCZNA Z JEDNYM Z CZŁONKÓW ZARZĄDU
KRZYSZTOF SZCZUPAK
Prokurent
2014-06-03
2017-09-28
PROKURA ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM
ROBERT JÓZEF ĆWIOK
Prokurent
2016-09-23
2017-09-28
PROKURA ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM
ANDRZEJ DOROSZ
Prokurent
2008-04-29
2009-12-04
PROKURA ŁĄCZNA Z JEDNYM Z CZŁONKÓW ZARZĄDU ORLEN KOLTRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
DOROTA EWA JAMIOŁKOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2009-03-10
2015-03-30
ADAM WOŹNIAK
Członek Organu Nadzoru
2001-08-10
2008-04-29
PIOTR EDMUND GORZEŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2009-05-27
2016-02-24
AGATA PATRYCJA ŚMIECHOWSKA WIĘCZKOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2012-08-22
2021-02-11
PAWEŁ MAREK SZOSTEK
Członek Organu Nadzoru
2015-03-30
2021-02-11
MIROSŁAW TADEUSZ PYTLIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2016-02-24
2017-03-17
ALBERT PAWEŁ KOŁODZIEJSKI
Członek Organu Nadzoru
2017-03-17
2018-07-04
RAFAŁ MARIAN JĘDRZEJEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2018-07-04
2021-02-11
MIROSŁAW OSIECKI
Członek Organu Nadzoru
2006-09-06
2008-04-29
MONIKA KOBER STEFANIAK
Członek Organu Nadzoru
2006-09-06
2008-02-06
DARIUSZ BODZIONY
Beneficjent
OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE - CZŁONEK ZARZĄDU
LESZEK JAKUBÓW
Beneficjent
OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE - CZŁONEK ZARZĄDU
HANNA MARIA MAZUR
Beneficjent
OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE - CZŁONEK ZARZĄDU
KRZYSZTOF DUSZCZYK
Beneficjent
OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE - PREZES ZARZĄDU
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
TOMASZ LESMAN
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-11-29
2012-01-19
ANDRZEJ RYSZARD ŁOBODZIŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-01-19
2013-08-12
JAROSŁAW ROMAN SZALIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2012-11-23
2014-07-11
PAWEŁ STANISŁAW OGRODNIK
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-08-12
2018-05-14
ANDRZEJ KONRAD RASZEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2014-07-11
2017-09-28
ARTUR BOROWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-07-15
2017-04-12
TOMASZ GOŚCINIAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-04-12
2018-05-24
MARCIN ANDRZEJ KAMIŃSKI
PREZES ZARĄDU
2017-09-28
2018-08-03
MARCIN ANDRZEJ KAMIŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2018-08-03
2018-12-12
PAWEŁ MAREK SZOSTEK
CZŁONEK RADY NADZORCZEJ DELEGOWANY DO CZASOWEGO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI CZŁONKA ZARZĄDU NA OKRES NIE DŁUŻSZY NIŻ 3 MIESIĄCE, OD DNIA 27.03.2018R.
2018-05-24
2018-07-04
2001-08-10
2021-02-11
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-08-10
2021-02-11
ORLEN KOLTRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-08-10
2021-02-11
CHEMIKÓW, 7, PŁOCK, 09-411, PŁOCK, POLSKA
2015-03-30
2021-02-11
4920Z - TRANSPORT KOLEJOWY TOWARÓW
2015-03-30
2021-02-11
5229C - DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH
2015-03-30
2021-02-11
5224C - PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH
2015-03-30
2021-02-11
7739Z - WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
2015-03-30
2021-02-11
3317Z - NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO
2015-03-30
2021-02-11
2511Z - PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI
2015-03-30
2021-02-11
3311Z - NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH
2015-03-30
2021-02-11
3520B - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE NAPRAWY, KONSERWACJI, REMONTÓW LOKOMOTYW KOLEJOWYCH, TRAMWAJÓW ORAZ TABORU KOLEJOWEGO I TRAMWAJOWEGO
2015-03-30
2021-02-11
5221Z - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY
2015-03-30
2021-02-11
3700Z - ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie